19. november 2014Christian Corlin Rasmussen forlater ledelsenBAGSVÆRD FOTO ApSChristian Corlin Rasmussen forlater ledelsen for BAGSVÆRD FOTO ApS etter en periode på 15 år.Se mere
8. mai 2014Ny status UNDER KONKURSBAGSVÆRD FOTO ApSTidligere status: Normal. Christian Corlin Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2014Underskudd på DKK 9.819 BAGSVÆRD FOTO ApSBAGSVÆRD FOTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Christian Corlin Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2013Overskudd på DKK 5.652 BAGSVÆRD FOTO ApSBAGSVÆRD FOTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Christian Corlin Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
19. februar 2013Christian Corlin Rasmussen forlater styretATLAS VINIMPORT A/SChristian Corlin Rasmussen forlater styret for ATLAS VINIMPORT A/S etter en periode på 4 år.Se mere
5. juli 2012Regnskap for 2011 offentligjortATLAS VINIMPORT A/SATLAS VINIMPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Christian Corlin Rasmussen er medlem av styret.Se mere
16. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortBAGSVÆRD FOTO ApSBAGSVÆRD FOTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Christian Corlin Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
18. august 2011Regnskap for 2010 offentligjortATLAS VINIMPORT A/SATLAS VINIMPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Christian Corlin Rasmussen er medlem av styret.Se mere
31. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortBAGSVÆRD FOTO ApSBAGSVÆRD FOTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Christian Corlin Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortATLAS VINIMPORT A/SATLAS VINIMPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Christian Corlin Rasmussen er medlem av styret.Se mere
19. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortBAGSVÆRD FOTO ApSBAGSVÆRD FOTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Christian Corlin Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortATLAS VINIMPORT A/SATLAS VINIMPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Christian Corlin Rasmussen er medlem av styret.Se mere
12. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortBAGSVÆRD FOTO ApSBAGSVÆRD FOTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Christian Corlin Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2009Christian Corlin Rasmussen blir med i styretATLAS VINIMPORT A/SChristian Corlin Rasmussen blir med i styret for ATLAS VINIMPORT A/S.Se mere
24. februar 2009Hans Jørgen Rasmussen blir med i ledelsenATLAS VINIMPORT A/SHans Jørgen Rasmussen erstatter Lauritz Lykke Smed i ledelsen for ATLAS VINIMPORT A/S etter en periode på 2 år. Christian Corlin Rasmussen er medlem av styret.Se mere
24. februar 2009Nytt navn: ATLAS VINIMPORT A/SFOOD CONNECTION A/SFOOD CONNECTION A/S skifter navn til ATLAS VINIMPORT A/S. Christian Corlin Rasmussen er medlem av styret.Se mere
6. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortBAGSVÆRD FOTO ApSBAGSVÆRD FOTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Christian Corlin Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortBAGSVÆRD FOTO ApSBAGSVÆRD FOTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Christian Corlin Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortBAGSVÆRD FOTO ApSBAGSVÆRD FOTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Christian Corlin Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortBAGSVÆRD FOTO ApSBAGSVÆRD FOTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 30. september 2004. Christian Corlin Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere