HANDELSINVEST INVESTERINGSFOR- VALTNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Christian Dahl er medlem av styret.
HANDELSINVEST INVESTERINGSFOR- VALTNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Christian Dahl er medlem av styret.