27. juniOverskudd på DKK 3,1 mio.Duber Invest ApSDuber Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Falck Svane er medlem af ledelsen.Se mere
16. juli 2023Underskudd på DKK 587.637 Duber Invest ApSDuber Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Falck Svane er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2022Overskudd på DKK 45 mio.Duber Invest ApSDuber Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christian Falck Svane er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2022Endring i eierkretsenEIVEE ApSChristian Falck Svane er ikke lenger registrert som reell eier av EIVEE ApS.Se mere
2. mars 2022Nye navn i ledelsenEIVEE ApS2 nye personer i ledelsen for EIVEE ApS. Christian Falck Svane eier 25% av virksomheten.Se mere
2. mars 2022Endring i eierkretsenEIVEE ApSChristian Falck Svane reduserer sitt reelle eierskap av EIVEE ApS.Se mere
2. mars 2022Nytt navn: EIVEE ApSSkarde ApSSkarde ApS skifter navn til EIVEE ApS. Christian Falck Svane eier 25% av virksomheten.Se mere
2. desember 2021 · Inside BusinessAmerikansk konsulentkæmpe køber op i DanmarkBag Prokura står de tre ejere Christian Svane, Christian Bang-Pedersen og Jens Holbek, der alle har en fortid hos enten McKinsey eller Boston Consulting Group. Les artikkel
30. november 2021Christian Falck Svane forlater styretPROKURA Management Consulting ApSChristian Falck Svane forlater styret for PROKURA Management Consulting ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
30. november 2021Christian Falck Svane forlater styretPROKURA A/SChristian Falck Svane forlater styret for PROKURA A/S etter en periode på 8 år.Se mere
30. november 2021Endring i eierkretsenPROKURA A/SChristian Falck Svane er ikke lenger registrert som reell eier av PROKURA A/S.Se mere
29. november 2021Endring i eierkretsenPROKURA Management Consulting ApSChristian Falck Svane er ikke lenger registrert som reell eier av PROKURA Management Consulting ApS.Se mere
28. november 2021Christian Falck Svane forlater styretSkarde ApSChristian Falck Svane forlater styret for Skarde ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere
1. september 2021Christian Falck Svane blir med i styretSkarde ApSChristian Falck Svane blir med i styret for Skarde ApS.Se mere
1. september 2021Peter Schack blir adm. direktørSkarde ApSPeter Schack erstatter Christian Falck Svane som adm. direktør i Skarde ApS.Se mere
5. juli 2021Overskudd på DKK 10 mio.PROKURA Management Consulting ApSPROKURA Management Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christian Falck Svane eier 32% av virksomheten.Se mere
5. juli 2021Overskudd på DKK 3,3 mio.Duber Invest ApSDuber Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christian Falck Svane er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2021Overskudd på DKK 9,2 mio.PROKURA A/SPROKURA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christian Falck Svane eier 33,3% av virksomheten.Se mere
3. mai 2021Underskudd på DKK 4,2 mio.Skarde ApSSkarde ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. februar 2020 til 31. desember 2020. Christian Falck Svane er adm. direktør i virksomheten.Se mere