18. mai 2011Christian Falk Burcharth forlater styretUTILITYNORTH A/SChristian Falk Burcharth forlater styret for UTILITYNORTH A/S etter en periode på 1 år.Se mere
18. mai 2011Philip Engel Carlsson blir med i ledelsenUTILITYNORTH A/SPhilip Engel Carlsson erstatter Christian Falk Burcharth i ledelsen for UTILITYNORTH A/S etter en periode på 1 år.Se mere
3. mai 2011Christian Falk Burcharth forlater ledelsenUNICORP DENMARK ApSChristian Falk Burcharth forlater ledelsen for UNICORP DENMARK ApS etter en periode på 6 år.Se mere
13. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortUNICORP DENMARK ApSUNICORP DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Christian Falk Burcharth er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2010StiftelseUTILITYNORTH A/SUTILITYNORTH A/S stiftes i bransjen handel med elektricitet. Christian Falk Burcharth er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortUNICORP DENMARK ApSUNICORP DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Christian Falk Burcharth er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortUNICORP DENMARK ApSUNICORP DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Christian Falk Burcharth er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseUNICORP DENMARK ApSTidligere bransje: Anden virksomhedsrådgivning. Christian Falk Burcharth er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2007Regnskap for 2007 offentligjortUNICORP DENMARK ApSUNICORP DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Christian Falk Burcharth er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2007AdresseendringUNICORP DENMARK ApSUNICORP DENMARK ApS flytter fra Frederiksberg til Aalborg. Christian Falk Burcharth er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortUNICORP DENMARK ApSUNICORP DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. mai 2005 til 30. juni. Christian Falk Burcharth er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2005StiftelseUNICORP DENMARK ApSUNICORP DENMARK ApS stiftes i bransjen anden virksomhedsrådgivning. Christian Falk Burcharth er medlem af ledelsen.Se mere