16. septemberOverskudd på USD 9,4 mio.DCC & Shell Aviation Denmark A/SDCC & Shell Aviation Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. mars. Christian Frederik Heise er medlem av styret.Se mere
1. maiChristian Frederik Heise blir med i styretDCC Energi Center A/SChristian Frederik Heise blir med i styret for DCC Energi Center A/S.Se mere
1. maiChristian Frederik Heise blir med i styretDCC HOLDING A/SChristian Frederik Heise blir med i styret for DCC HOLDING A/S.Se mere
1. maiLone Søgaard Lundin blir med i styretDCC Energi Mobility A/SLone Søgaard Lundin blir med i styret for DCC Energi Mobility A/S. Christian Frederik Heise er fortsatt styremedlem.Se mere
1. maiDaniel Hedegaard Andersen blir med i styretDCC HOLDING DENMARK A/SDaniel Hedegaard Andersen erstatter Conor Joseph Murphy i styret for DCC HOLDING DENMARK A/S etter en periode på 1 år. Christian Frederik Heise er fortsatt styremedlem.Se mere
1. maiChristian Frederik Heise blir med i styretDCC Energiservice A/SChristian Frederik Heise blir med i styret for DCC Energiservice A/S.Se mere
1. maiChristian Frederik Heise blir med i styretDCC ENERGI DANMARK A/SChristian Frederik Heise blir med i styret for DCC ENERGI DANMARK A/S.Se mere
1. maiDaniel Hedegaard Andersen blir med i styretDCC Biogas Holding A/SDaniel Hedegaard Andersen erstatter Christian Frederik Heise i styret for DCC Biogas Holding A/S etter en periode på 2 år.Se mere
1. maiDaniel Hedegaard Andersen blir adm. direktørDCC Energi Center A/SDaniel Hedegaard Andersen erstatter Christian Frederik Heise som adm. direktør i DCC Energi Center A/S.Se mere
1. maiDaniel Hedegaard Andersen blir adm. direktørDCC Energiservice A/SDaniel Hedegaard Andersen erstatter Christian Frederik Heise som adm. direktør i DCC Energiservice A/S.Se mere
1. maiDaniel Hedegaard Andersen blir adm. direktørDCC Energi Mobility A/SDaniel Hedegaard Andersen erstatter Christian Frederik Heise som adm. direktør i DCC Energi Mobility A/S.Se mere
1. maiDaniel Hedegaard Andersen blir adm. direktørDCC ENERGI DANMARK A/SDaniel Hedegaard Andersen erstatter Christian Frederik Heise som adm. direktør i DCC ENERGI DANMARK A/S.Se mere
1. maiDaniel Hedegaard Andersen blir adm. direktørDCC Biogas Holding A/SDaniel Hedegaard Andersen erstatter Christian Frederik Heise som adm. direktør i DCC Biogas Holding A/S.Se mere
1. maiDaniel Hedegaard Andersen blir adm. direktørDCC HOLDING DENMARK A/SDaniel Hedegaard Andersen erstatter Christian Frederik Heise som adm. direktør i DCC HOLDING DENMARK A/S.Se mere
1. maiDaniel Hedegaard Andersen blir adm. direktørDCC HOLDING A/SDaniel Hedegaard Andersen erstatter Christian Frederik Heise som adm. direktør i DCC HOLDING A/S.Se mere
28. februarAndrew Russell Graham blir ny styrelederDCC Energi Mobility A/SAndrew Russell Graham erstatter Daire Padraic Keating som styreleder hos DCC Energi Mobility A/S etter en periode på 1 år. Christian Frederik Heise er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. oktober 2023Overskudd på USD 3,1 mio.DCC & Shell Aviation Denmark A/SDCC & Shell Aviation Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Christian Frederik Heise er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2023Underskudd på DKK 4,9 mio.DCC Biogas Holding A/SDCC Biogas Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 3. juni 2022 til 31. mars. Christian Frederik Heise er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. oktober 2023Overskudd på DKK 137 mio.DCC Energi Mobility A/SDCC Energi Mobility A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Christian Frederik Heise er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. oktober 2023Overskudd på DKK 60 mio.DCC ENERGI DANMARK A/SDCC ENERGI DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Christian Frederik Heise er adm. direktør i virksomheten.Se mere