EJENDOMSSELSKABET CENTIO & HELLEDIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Christian Helledie Ravn er medlem af ledelsen.
EJENDOMSSELSKABET CENTIO & HELLEDIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Christian Helledie Ravn er medlem af ledelsen.