20. juniOverskudd på DKK 73.064 CH Mogensen Holding ApSCH Mogensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Holst Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. aprilAdresseendringCH Mogensen Holding ApSCH Mogensen Holding ApS flytter til ny adresse i Aarhus C. Christian Holst Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. marsOverskudd på DKK 356.171 Wear Group A/SWear Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Holst Mogensen er medlem av styret.Se mere
6. desember 2023Kasper Schouw forlater styretWear Group A/SKasper Schouw forlater styret for Wear Group A/S etter en periode på 4 år. Christian Holst Mogensen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. desember 2023Endring i eierkretsenWear Group A/S3 personer endrer deres reelle eierskab av Wear Group A/S. Christian Holst Mogensen er medlem av styret.Se mere
12. juni 2023Overskudd på DKK 108.126 CH Mogensen Holding ApSCH Mogensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Holst Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2023Overskudd på DKK 5,9 mio.Wear Group A/SWear Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Holst Mogensen er medlem av styret.Se mere
29. juni 2022Underskudd på DKK 9.816 CH Mogensen Holding ApSCH Mogensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christian Holst Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2022Overskudd på DKK 7,6 mio.Wear Group A/SWear Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christian Holst Mogensen er medlem av styret.Se mere
18. januar 2022Kasper Berwald Pedersen blir med i styretWear Group A/SKasper Berwald Pedersen blir med i styret for Wear Group A/S. Christian Holst Mogensen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. juli 2021Overskudd på DKK 89.445 CH Mogensen Holding ApSCH Mogensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christian Holst Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2021Endring i eierkretsenWear Group A/S3 personer endrer deres reelle eierskab av Wear Group A/S. Christian Holst Mogensen er medlem av styret.Se mere
3. mai 2021Overskudd på DKK 8,1 mio.Wear Group A/SWear Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christian Holst Mogensen er medlem av styret.Se mere
3. juli 2020Overskudd på DKK 47.616 CH Mogensen Holding ApSCH Mogensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Christian Holst Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2020Endring i eierkretsenWear Group A/S3 personer endrer deres reelle eierskab av Wear Group A/S. Christian Holst Mogensen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2020Overskudd på DKK 3,3 mio.Wear Group A/SWear Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Christian Holst Mogensen er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2019AdresseendringWear Group A/SWear Group A/S flytter til ny adresse i Silkeborg. Christian Holst Mogensen er medlem av styret.Se mere
27. juni 2019Christian Holst Mogensen blir med i styretWear Group A/SChristian Holst Mogensen blir med i styret for Wear Group A/S.Se mere
27. juni 2019Ny selskapsform AktieselskabWear Group A/SWear Group ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Wear Group A/S. Christian Holst Mogensen er medlem av styret.Se mere