17. juniChristian Høegh Kjærgaard blir adm. direktørApexConsulting ApSChristian Høegh Kjærgaard erstatter Marian Mosinschi som adm. direktør i ApexConsulting ApS.Se mere
17. juniEndring i eierkretsenApexConsulting ApSChristian Høegh Kjærgaard registrert som reell eier av ApexConsulting ApS.Se mere
17. juniAdresseendringApexConsulting ApSApexConsulting ApS flytter fra Kastrup til København Ø. Christian Høegh Kjærgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. juniNy bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseApexConsulting ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Christian Høegh Kjærgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. juniNytt navn: ApexConsulting ApSAMG DK Holding ApSAMG DK Holding ApS skifter navn til ApexConsulting ApS. Christian Høegh Kjærgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. februarNy status UNDER KONKURSCNV Smed & Montage ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Christian Høegh Kjærgaard eier 100% av virksomheten.Se mere
23. januarNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGCNV Smed & Montage ApSTidligere status: Normal. Christian Høegh Kjærgaard eier 100% av virksomheten.Se mere
5. januar · metal-supply.dkUgens rokader del 1: Nye ansigter hos Alfa Laval, Bladena, Dangard..Christian Høegh Kjærgaard er udtrådt af direktionen hos CNV Smed & Montage ApS. Les artikkel
20. desember 2023Christian Høegh Kjærgaard forlater ledelsenCNV Smed & Montage ApSChristian Høegh Kjærgaard forlater ledelsen for CNV Smed & Montage ApS etter en periode på 7 år.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 29.387 CNV Smed & Montage ApSCNV Smed & Montage ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Høegh Kjærgaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2022Overskudd på DKK 57.010 CNV Smed & Montage ApSCNV Smed & Montage ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christian Høegh Kjærgaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Overskudd på DKK 72.697 CNV Smed & Montage ApSCNV Smed & Montage ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christian Høegh Kjærgaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2020Ny bransje: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele herafCNV Smed & Montage ApSTidligere bransje: Industriel design og produktdesign. Christian Høegh Kjærgaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2020Ny selskapsform AnpartsselskabCNV Smed & Montage ApSCNV Smed & Montage IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til CNV Smed & Montage ApS. Christian Høegh Kjærgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2020Overskudd på DKK 0 CNV Smed & Montage IVSCNV Smed & Montage IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Christian Høegh Kjærgaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2020Nytt navn: CNV Smed & Montage IVSC. Høegh Holding IVSC. Høegh Holding IVS skifter navn til CNV Smed & Montage IVS. Christian Høegh Kjærgaard er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2019Underskudd på DKK 670 C. Høegh Holding IVSC. Høegh Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Christian Høegh Kjærgaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2018Underskudd på DKK 670 C. Høegh Holding IVSC. Høegh Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 29. september 2016 til 31. desember 2017. Christian Høegh Kjærgaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2017Christian Høegh Kjærgaard forlater ledelsenFabbynation IVSChristian Høegh Kjærgaard forlater ledelsen for Fabbynation IVS etter en periode på 5 måneder.Se mere
29. september 2016StiftelseFabbynation IVSFabbynation IVS stiftes i bransjen industriel design og produktdesign. Christian Høegh Kjærgaard er medlem af ledelsen.Se mere