21. juniUnderskudd på DKK 30.832 2S Pos Vest ApS2S Pos Vest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Høgh Wintcentsen Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juniOverskudd på DKK 12.173 2S POS ApS2S POS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Høgh Wintcentsen Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juniUnderskudd på DKK 9.897 2S HOLDING ApS2S HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Høgh Wintcentsen Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2023Adresseendring2S Pos Vest ApS2S Pos Vest ApS flytter fra Nordhavn til Glostrup. Christian Høgh Wintcentsen Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2023Adresseendring2S POS ApS2S POS ApS flytter fra Nordhavn til Glostrup. Christian Høgh Wintcentsen Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2023Adresseendring2S HOLDING ApS2S HOLDING ApS flytter fra Nordhavn til Glostrup. Christian Høgh Wintcentsen Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 83.228 2S POS ApS2S POS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Høgh Wintcentsen Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 103.887 2S HOLDING ApS2S HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Høgh Wintcentsen Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 29.448 2S Pos Vest ApS2S Pos Vest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Høgh Wintcentsen Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2022Overskudd på DKK 57.467 2S Pos Vest ApS2S Pos Vest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christian Høgh Wintcentsen Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2022Overskudd på DKK 163.283 2S POS ApS2S POS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christian Høgh Wintcentsen Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2022Overskudd på DKK 174.769 2S HOLDING ApS2S HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christian Høgh Wintcentsen Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. september 2021Ny selskapsform Anpartsselskab2S HOLDING ApS2S HOLDING IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til 2S HOLDING ApS. Christian Høgh Wintcentsen Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. september 2021Ny selskapsform Anpartsselskab2S POS ApS2S POS IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til 2S POS ApS. Christian Høgh Wintcentsen Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. september 2021Ny selskapsform Anpartsselskab2S Pos Vest ApS2S Pos Vest IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til 2S Pos Vest ApS. Christian Høgh Wintcentsen Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2021Underskudd på DKK 131.103 2S POS IVS2S POS IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christian Høgh Wintcentsen Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2021Overskudd på DKK 4.522 2S Pos Vest IVS2S Pos Vest IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christian Høgh Wintcentsen Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2021Underskudd på DKK 117.231 2S HOLDING IVS2S HOLDING IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christian Høgh Wintcentsen Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2020Underskudd på DKK 28.192 2S POS IVS2S POS IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Christian Høgh Wintcentsen Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2020Underskudd på DKK 39.048 2S HOLDING IVS2S HOLDING IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Christian Høgh Wintcentsen Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere