31. august 2005Christian Johan Vinding Juul Ejlersen forlater styretCREAM A/SChristian Johan Vinding Juul Ejlersen forlater styret for CREAM A/S etter en periode på 2 år.Se mere
23. august 2005Regnskap for 2004 offentligjortCREAM A/SCREAM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Christian Johan Vinding Juul Ejlersen er styreleder.Se mere
10. august 2004AdresseendringCREAM A/SCREAM A/S flytter til ny adresse i København K. Christian Johan Vinding Juul Ejlersen er styreleder.Se mere
22. juni 2004AdresseendringCREAM A/SCREAM A/S flytter fra København N til København K. Christian Johan Vinding Juul Ejlersen er styreleder.Se mere
9. februar 2004Regnskap for 2003 offentligjortCREAM A/SCREAM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Christian Johan Vinding Juul Ejlersen er styreleder.Se mere
30. januar 2004Christian Johan Vinding Juul Ejlersen blir ny styrelederCREAM A/SChristian Johan Vinding Juul Ejlersen erstatter Jes Balu Nilakantan som styreleder hos CREAM A/S etter en periode på 5 år.Se mere