26. augustOverskudd på DKK 3,5 mio.MR SKOVSERVICE A/SMR SKOVSERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Christian Kothe Møller er medlem av styret.Se mere
12. juniUnderskudd på DKK 344.191 Skjønholt ApSSkjønholt ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Kothe Møller er medlem af ledelsen.Se mere
12. juniUnderskudd på DKK 1,6 mio.LANGHAVEGAARD INVEST ApSLANGHAVEGAARD INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Kothe Møller er medlem af ledelsen.Se mere
28. aprilOverskudd på DKK 8,1 mio.DanCoat Entreprise A/SDanCoat Entreprise A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Kothe Møller er medlem av styret.Se mere
23. aprilOverskudd på DKK 8,0 mio.ENKON A/SENKON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Kothe Møller er styreleder.Se mere
23. aprilOverskudd på DKK 8,4 mio.ENKON HOLDING A/SENKON HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Kothe Møller er styreleder.Se mere
16. aprilOverskudd på DKK 62.474 Enkon Ejendomme ApSEnkon Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Kothe Møller er medlem av styret.Se mere
2. februar · mestertidende.dkNyt fra byggeriets direktioner og bestyrelserSamtidig er Christian Kothe Møller udtrådt som bestyrelsesformand. Les artikkel
2. februar · building-supply.dkNyt fra direktioner og bestyrelser - uge 5Samtidig er Christian Kothe Møller udtrådt som bestyrelsesformand. Les artikkel
19. januarChristian Kothe Møller forlater styretSøbo Pavilloner A/SChristian Kothe Møller forlater styret for Søbo Pavilloner A/S etter en periode på 2 år.Se mere
22. desember 2023Endring i eierkretsenSøbo Pavilloner A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av Søbo Pavilloner A/S. Christian Kothe Møller er styreleder.Se mere
21. september 2023Overskudd på DKK 1,7 mio.MR SKOVSERVICE A/SMR SKOVSERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christian Kothe Møller er medlem av styret.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 266.520 Skjønholt ApSSkjønholt ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Kothe Møller er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Overskudd på DKK 3,9 mio.LANGHAVEGAARD INVEST ApSLANGHAVEGAARD INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Kothe Møller er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2023Overskudd på DKK 6,9 mio.ENKON HOLDING A/SENKON HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Kothe Møller er styreleder.Se mere
2. juni 2023Overskudd på DKK 614.733 Enkon Ejendomme ApSEnkon Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Kothe Møller er medlem av styret.Se mere
2. juni 2023Overskudd på DKK 6,3 mio.ENKON A/SENKON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Kothe Møller er styreleder.Se mere
19. april 2023Søren Weber blir med i styretSøbo Pavilloner A/SSøren Weber blir med i styret for Søbo Pavilloner A/S. Christian Kothe Møller er fortsatt styreleder.Se mere
19. april 2023Lars Carl Møllnitz blir adm. direktørSøbo Pavilloner A/SLars Carl Møllnitz blir adm. direktør i Søbo Pavilloner A/S. Christian Kothe Møller er styreleder.Se mere
2. april 2023Overskudd på DKK 947.683 Søbo Pavilloner A/SSøbo Pavilloner A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Christian Kothe Møller er styreleder.Se mere