30. mars 2011Christian Lundstrøm forlater styretDanvak ApSChristian Lundstrøm forlater styret for Danvak ApS etter en periode på 3 år.Se mere
1. juni 2010Erik Kelvin Hansen forlater ledelsenDanvak ApSErik Kelvin Hansen forlater ledelsen for Danvak ApS etter en periode på 5 år. Christian Lundstrøm er medlem av styret.Se mere
27. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortDanvak ApSDanvak ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Christian Lundstrøm er medlem av styret.Se mere
25. mars 2010Lars Bo Gunnarsen blir med i styretDanvak ApSLars Bo Gunnarsen erstatter Christoffer Borgwardt-Stampe i styret for Danvak ApS etter en periode på 2 år. Christian Lundstrøm er fortsatt styremedlem.Se mere
25. mars 2010Michael Mast blir med i ledelsenDanvak ApSMichael Mast blir med i ledelsen for Danvak ApS. Christian Lundstrøm er medlem av styret.Se mere
28. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortDanvak ApSDanvak ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Christian Lundstrøm er medlem av styret.Se mere
1. april 2009Erstatning i styretDanvak ApS4 endringer i styret for Danvak ApS. Christian Lundstrøm er fortsatt styremedlem.Se mere
2. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortDanvak ApSDanvak ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Christian Lundstrøm er medlem av styret.Se mere
10. mars 2008Christian Lundstrøm blir med i styretDanvak ApSChristian Lundstrøm blir med i styret for Danvak ApS.Se mere