18. juliOverskudd på DKK 504.132 Lille Vildmose NaturfondLille Vildmose Naturfond offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Rasmussen er medlem av styret.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 10 mio.FONDEN LILLE VILDMOSECENTRETFONDEN LILLE VILDMOSECENTRET offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Rasmussen er styreleder.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 10,0 mio.Anlægsselskabet LVC A/SAnlægsselskabet LVC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Rasmussen er styreleder.Se mere
1. september 2023Jakob Konnerup blir med i ledelsenFONDEN LILLE VILDMOSECENTRETJakob Konnerup blir med i ledelsen for FONDEN LILLE VILDMOSECENTRET. Christian Rasmussen er styreleder.Se mere
1. september 2023Jakob Konnerup blir med i ledelsenAnlægsselskabet LVC A/SJakob Konnerup blir med i ledelsen for Anlægsselskabet LVC A/S. Christian Rasmussen er styreleder.Se mere
31. august 2023Bo Gregersen forlater ledelsenFONDEN LILLE VILDMOSECENTRETBo Gregersen forlater ledelsen for FONDEN LILLE VILDMOSECENTRET etter en periode på 8 år. Christian Rasmussen er styreleder.Se mere
31. august 2023Bo Gregersen forlater ledelsenAnlægsselskabet LVC A/SBo Gregersen forlater ledelsen for Anlægsselskabet LVC A/S etter en periode på 4 år. Christian Rasmussen er styreleder.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 67.524 Anlægsselskabet LVC A/SAnlægsselskabet LVC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Rasmussen er styreleder.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 76.329 FONDEN LILLE VILDMOSECENTRETFONDEN LILLE VILDMOSECENTRET offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Rasmussen er styreleder.Se mere
25. juni 2023Overskudd på DKK 466.482 Lille Vildmose NaturfondLille Vildmose Naturfond offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Rasmussen er medlem av styret.Se mere
12. juli 2022Overskudd på DKK 542.745 Lille Vildmose NaturfondLille Vildmose Naturfond offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christian Rasmussen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2022Cathrine Billund Kallehauge forlater styretFONDEN LILLE VILDMOSECENTRETCathrine Billund Kallehauge forlater styret for FONDEN LILLE VILDMOSECENTRET etter en periode på 4 år. Christian Rasmussen er fortsatt styreleder.Se mere
20. april 2022Overskudd på DKK 266.666 FONDEN LILLE VILDMOSECENTRETFONDEN LILLE VILDMOSECENTRET offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christian Rasmussen er styreleder.Se mere
20. april 2022Underskudd på DKK 5.803 Anlægsselskabet LVC A/SAnlægsselskabet LVC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christian Rasmussen er styreleder.Se mere
19. januar 2022Philip Tarning-Andersen blir med i styretLille Vildmose NaturfondPhilip Tarning-Andersen erstatter Anne Guldborg Pedersen i styret for Lille Vildmose Naturfond etter en periode på 12 måneder. Christian Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
5. januar 2022Glenn Holland blir med i styretAnlægsselskabet LVC A/SGlenn Holland blir med i styret for Anlægsselskabet LVC A/S. Christian Rasmussen er fortsatt styreleder.Se mere
5. januar 2022Nye navn i styretFONDEN LILLE VILDMOSECENTRET2 nye medlemmer blir med i styret for FONDEN LILLE VILDMOSECENTRET. Christian Rasmussen er fortsatt styreleder.Se mere
4. januar 2022Flere forlater styretFONDEN LILLE VILDMOSECENTRET2 medlemmer forlater styret for FONDEN LILLE VILDMOSECENTRET. Christian Rasmussen er fortsatt styreleder.Se mere
4. januar 2022Nicolai Lysdal Sejrup forlater styretAnlægsselskabet LVC A/SNicolai Lysdal Sejrup forlater styret for Anlægsselskabet LVC A/S etter en periode på 2 år. Christian Rasmussen er fortsatt styreleder.Se mere
29. juli 2021Overskudd på DKK 361.331 Lille Vildmose NaturfondLille Vildmose Naturfond offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christian Rasmussen er medlem av styret.Se mere