14. augustEndring i eierkretsenAnpartsselskabet BS 31.01.2022Christian Reimnitz er ikke lenger registrert som reell eier av Anpartsselskabet BS 31.01.2022.Se mere
14. augustEndring i eierkretsenAnpartsselskabet DN 31.01.2022Christian Reimnitz er ikke lenger registrert som reell eier av Anpartsselskabet DN 31.01.2022.Se mere
17. august 2023StiftelseLevel Naturhuse ApSLevel Naturhuse ApS stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Christian Reimnitz er medlem af ledelsen.Se mere
15. august 2023StiftelseLevel Holding ApSLevel Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Christian Reimnitz er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2022Ny status UNDER KONKURSAnpartsselskabet DN 31.01.2022Tidligere status: Under tvangsopløsning. Christian Reimnitz eier 100% av virksomheten.Se mere
20. oktober 2022Ny status UNDER KONKURSAMBIA HOLDING ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Christian Reimnitz eier 100% av virksomheten.Se mere
20. oktober 2022Ny status UNDER KONKURSUDLEJNINGSEJENDOMMEN EJBYVEJ 9 ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Christian Reimnitz eier 100% av virksomheten.Se mere
23. august 2022Christian Reimnitz slutter som adm. direktørAnpartsselskabet DN 31.01.2022Christian Reimnitz slutter som adm. direktør i Anpartsselskabet DN 31.01.2022.Se mere
23. august 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGAnpartsselskabet DN 31.01.2022Tidligere status: Normal. Christian Reimnitz eier 100% av virksomheten.Se mere
22. august 2022Christian Reimnitz slutter som adm. direktørAMBIA HOLDING ApSChristian Reimnitz slutter som adm. direktør i AMBIA HOLDING ApS.Se mere
22. august 2022Christian Reimnitz forlater ledelsenUDLEJNINGSEJENDOMMEN EJBYVEJ 9 ApSChristian Reimnitz forlater ledelsen for UDLEJNINGSEJENDOMMEN EJBYVEJ 9 ApS etter en periode på 13 år.Se mere
22. august 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGUDLEJNINGSEJENDOMMEN EJBYVEJ 9 ApSTidligere status: Normal. Christian Reimnitz eier 100% av virksomheten.Se mere
22. august 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGAMBIA HOLDING ApSTidligere status: Normal. Christian Reimnitz eier 100% av virksomheten.Se mere
27. april 2022Christian Reimnitz forlater ledelsenAnpartsselskabet BS 31.01.2022Christian Reimnitz forlater ledelsen for Anpartsselskabet BS 31.01.2022 etter en periode på 9 år.Se mere
27. april 2022Ny status UNDER KONKURSAnpartsselskabet BS 31.01.2022Tidligere status: Normal. Christian Reimnitz eier 100% av virksomheten.Se mere
31. januar 2022Nytt navn: Anpartsselskabet DN 31.01.2022DET NATURLIGE HUS ApSDET NATURLIGE HUS ApS skifter navn til Anpartsselskabet DN 31.01.2022. Christian Reimnitz er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. januar 2022Nytt navn: Anpartsselskabet BS 31.01.2022BYGSUNDT IMPORT ApSBYGSUNDT IMPORT ApS skifter navn til Anpartsselskabet BS 31.01.2022. Christian Reimnitz er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2021Underskudd på DKK 9.540 UDLEJNINGSEJENDOMMEN EJBYVEJ 9 ApSUDLEJNINGSEJENDOMMEN EJBYVEJ 9 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christian Reimnitz er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2021Overskudd på DKK 56.624 BYGSUNDT IMPORT ApSBYGSUNDT IMPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christian Reimnitz er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2021Overskudd på DKK 60.310 AMBIA HOLDING ApSAMBIA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christian Reimnitz er adm. direktør i virksomheten.Se mere