12. augustNye navn i styretComa System ApS2 nye medlemmer blir med i styret for Coma System ApS. Christian Richter-Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. juliEndring i eierkretsenComa System ApSLars Juhl reduserer sitt reelle eierskap av Coma System ApS. Christian Richter-Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 4,8 mio.Coma System ApSComa System ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Richter-Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. juniOverskudd på DKK 471.749 BORON invest ApSBORON invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. november 2022 til 31. desember 2023. Christian Richter-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2023AdresseendringComa System ApSComa System ApS flytter til ny adresse i København Ø. Christian Richter-Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. juli 2023Endring i eierkretsenComa System ApSKristian Andersen er ikke lenger registrert som reell eier av Coma System ApS. Christian Richter-Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mai 2023Endring i eierkretsenComa System ApSChristian Richter-Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av Coma System ApS.Se mere
16. mai 2023Overskudd på DKK 80.542 Coma System ApSComa System ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Richter-Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. februar 2023Nye navn i styretComa System ApS2 nye medlemmer blir med i styret for Coma System ApS. Christian Richter-Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. februar 2023AdresseendringComa System ApSComa System ApS flytter fra Greve til København Ø. Christian Richter-Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. desember 2022Endring i eierkretsenComa System ApSKristian Andersen reduserer sitt reelle eierskap av Coma System ApS. Christian Richter-Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. november 2022Endring i eierkretsenComa System ApSChristian Richter-Pedersen reduserer sitt reelle eierskap av Coma System ApS.Se mere
8. november 2022StiftelseBORON invest ApSBORON invest ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Christian Richter-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2022Endring i eierkretsenGDPR Company ApSChristian Richter-Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av GDPR Company ApS.Se mere
7. november 2022Endring i eierkretsenRushB Holding IVSChristian Richter-Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av RushB Holding IVS.Se mere
23. juni 2022Bo Steffen Kristiansen forlater styretComa System ApSBo Steffen Kristiansen forlater styret for Coma System ApS etter en periode på 7 år. Christian Richter-Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. juni 2022Endring i eierkretsenComa System ApSChristian Richter-Pedersen øker sitt reelle eierskap av Coma System ApS.Se mere
3. juni 2022AdresseendringComa System ApSComa System ApS flytter fra Brøndby til Greve. Christian Richter-Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. juni 2022Underskudd på DKK 158.862 Coma System ApSComa System ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christian Richter-Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. mai 2022Underskudd på DKK 1.507 GDPR Company ApSGDPR Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christian Richter-Pedersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere