4. august 2020Endring i eierkretsenGrønnegade Aps.Christian Robert Nørgaard Buchwald er ikke lenger registrert som reell eier av Grønnegade Aps..Se mere
30. juni 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGGrønnegade Aps.Tidligere status: Normal. Christian Robert Nørgaard Buchwald eier 66% av virksomheten.Se mere
28. mai 2020Jens Pontoppidan slutter som adm. direktørGrønnegade Aps.Jens Pontoppidan slutter som adm. direktør i Grønnegade Aps.. Christian Robert Nørgaard Buchwald eier 66% av virksomheten.Se mere
28. mai 2019Underskudd på DKK 265.683 Grønnegade Aps.Grønnegade Aps. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Christian Robert Nørgaard Buchwald eier 66% av virksomheten.Se mere
16. mai 2018Underskudd på DKK 81.246 Grønnegade Aps.Grønnegade Aps. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Christian Robert Nørgaard Buchwald eier 66% av virksomheten.Se mere
4. oktober 2017Christian Robert Nørgaard Buchwald forlater ledelsenGrønnegade Aps.Christian Robert Nørgaard Buchwald forlater ledelsen for Grønnegade Aps. etter en periode på 2 år.Se mere
4. oktober 2017Christian Robert Nørgaard Buchwald forlater ledelsenMOBU ApSChristian Robert Nørgaard Buchwald forlater ledelsen for MOBU ApS etter en periode på 4 år.Se mere
4. oktober 2017Jens Pontoppidan blir adm. direktørGrønnegade Aps.Jens Pontoppidan blir adm. direktør i Grønnegade Aps.. Christian Robert Nørgaard Buchwald eier 66% av virksomheten.Se mere
4. oktober 2017AdresseendringGrønnegade Aps.Grønnegade Aps. flytter fra Sæby til Brønderslev. Christian Robert Nørgaard Buchwald eier 66% av virksomheten.Se mere
11. juni 2017Underskudd på DKK 186.493 MOBU ApSMOBU ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Christian Robert Nørgaard Buchwald er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2017Underskudd på DKK 138.222 Grønnegade Aps.Grønnegade Aps. offentliggjør regnskap for perioden 21. desember 2015 til 31. desember 2016. Christian Robert Nørgaard Buchwald er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2017AdresseendringMOBU ApSMOBU ApS flytter fra Aalborg til Sæby. Christian Robert Nørgaard Buchwald er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2016Overskudd på DKK 184.049 MOBU ApSMOBU ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Christian Robert Nørgaard Buchwald er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2016Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeGrønnegade Aps.Tidligere bransje: Uoplyst. Christian Robert Nørgaard Buchwald er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2015StiftelseGrønnegade Aps.Grønnegade Aps. stiftes i bransjen uoplyst. Christian Robert Nørgaard Buchwald er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2015Ny bransje: ArkitektvirksomhedMOBU ApSTidligere bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Christian Robert Nørgaard Buchwald er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2015Regnskap for 2014 offentligjortMOBU ApSMOBU ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. mars 2014 til 31. desember 2014. Christian Robert Nørgaard Buchwald er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2014Ny bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejderMOBU ApSTidligere bransje: Uoplyst. Christian Robert Nørgaard Buchwald er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2014StiftelseMOBU ApSMOBU ApS stiftes i bransjen uoplyst. Christian Robert Nørgaard Buchwald er medlem af ledelsen.Se mere