22. desember 2023StiftelseForbundshuset A/SForbundshuset A/S stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Christian Rosenkvist Elgaard er medlem av styret.Se mere
1. september 2015Poul Neumeyer blir med i ledelsenCHRIPO INVEST ApSPoul Neumeyer erstatter Christian Rosenkvist Elgaard i ledelsen for CHRIPO INVEST ApS etter en periode på 1 år.Se mere
2. august 2015Overskudd på DKK 11.929 CHRIPO INVEST ApSCHRIPO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Christian Rosenkvist Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2014AdresseendringCHRIPO INVEST ApSCHRIPO INVEST ApS flytter fra Stenløse til Veksø Sjælland. Christian Rosenkvist Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2014Underskudd på DKK 1.125 CHRIPO INVEST ApSCHRIPO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. juni 2013 til 31. desember 2013. Christian Rosenkvist Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2014AdresseendringCHRIPO INVEST ApSCHRIPO INVEST ApS flytter fra Kastrup til Stenløse. Christian Rosenkvist Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2014Christian Rosenkvist Elgaard blir med i ledelsenCHRIPO INVEST ApSChristian Rosenkvist Elgaard erstatter Hugo Bøgh Melgarejo i ledelsen for CHRIPO INVEST ApS etter en periode på 10 måneder.Se mere
15. april 2014Nytt navn: CHRIPO INVEST ApSPLAINE HAIR KASTRUP ApSPLAINE HAIR KASTRUP ApS skifter navn til CHRIPO INVEST ApS. Christian Rosenkvist Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2004Niels Christian Holme Jensen blir med i ledelsenFREDERIKSSUND SMØRREBRØD ApSNiels Christian Holme Jensen erstatter Christian Rosenkvist Elgaard i ledelsen for FREDERIKSSUND SMØRREBRØD ApS etter en periode på 12 år.Se mere
4. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortFREDERIKSSUND SMØRREBRØD ApSFREDERIKSSUND SMØRREBRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Christian Rosenkvist Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortFREDERIKSSUND SMØRREBRØD ApSFREDERIKSSUND SMØRREBRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Christian Rosenkvist Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortFREDERIKSSUND SMØRREBRØD ApSFREDERIKSSUND SMØRREBRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Christian Rosenkvist Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortFREDERIKSSUND SMØRREBRØD ApSFREDERIKSSUND SMØRREBRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000. Christian Rosenkvist Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2000Regnskap for 1999 offentligjortFREDERIKSSUND SMØRREBRØD ApSFREDERIKSSUND SMØRREBRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni 1999. Christian Rosenkvist Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortFREDERIKSSUND SMØRREBRØD ApSFREDERIKSSUND SMØRREBRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998. Christian Rosenkvist Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortFREDERIKSSUND SMØRREBRØD ApSFREDERIKSSUND SMØRREBRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997. Christian Rosenkvist Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 1996Regnskap for 1996 offentligjortFREDERIKSSUND SMØRREBRØD ApSFREDERIKSSUND SMØRREBRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Christian Rosenkvist Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 1993StiftelseFREDERIKSSUND SMØRREBRØD ApSFREDERIKSSUND SMØRREBRØD ApS stiftes i bransjen slagter- og viktualieforretninger. Christian Rosenkvist Elgaard er medlem af ledelsen.Se mere