5. septemberAndreas Morthorst blir med i ledelsenEcho TopCo A/SAndreas Morthorst erstatter Christian Salling i ledelsen for Echo TopCo A/S etter en periode på 1 år.Se mere
5. septemberOlof Ludvig Enlund blir adm. direktørEcho TopCo A/SOlof Ludvig Enlund blir adm. direktør i Echo TopCo A/S. Christian Salling er medlem av styret.Se mere
14. juniRegnskap for 2023 offentligjortKelvin HoldCo A/SKelvin HoldCo A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 31. desember 2023. Christian Salling er medlem av styret.Se mere
11. juniUnderskudd på DKK 22 mio.Echo BidCo A/SEcho BidCo A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Salling er medlem av styret.Se mere
11. juniRegnskap for 2023 offentligjortKelvin BidCo A/SKelvin BidCo A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 31. desember 2023. Christian Salling er medlem av styret.Se mere
4. juniRegnskap for 2023 offentligjortELLAB A/SELLAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 31. desember 2023. Christian Salling er medlem av styret.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 1,8 mia.SONION HOLDCO A/SSONION HOLDCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Salling er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. maiUnderskudd på USD 57.000 Sonion InvestCo A/SSonion InvestCo A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Salling er medlem av styret.Se mere
23. maiOverskudd på USD 57 mio.Sonion Holding A/SSonion Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Salling er medlem av styret.Se mere
17. maiPeter Ulrik Scheel forlater styretSonion InvestCo A/SPeter Ulrik Scheel forlater styret for Sonion InvestCo A/S etter en periode på 6 år. Christian Salling er fortsatt styremedlem.Se mere
17. maiPeter Ulrik Scheel forlater styretSonion Holding A/SPeter Ulrik Scheel forlater styret for Sonion Holding A/S etter en periode på 6 år. Christian Salling er fortsatt styremedlem.Se mere
17. aprilNye navn i styretEcho TopCo A/S4 nye medlemmer blir med i styret for Echo TopCo A/S. Christian Salling er medlem af ledelsen.Se mere
15. marsChristian Salling forlater styretENV HoldCo A/SChristian Salling forlater styret for ENV HoldCo A/S etter en periode på 5 år.Se mere
15. marsChristian Salling forlater ledelsenENV HoldCo A/SChristian Salling forlater ledelsen for ENV HoldCo A/S etter en periode på 5 år.Se mere
19. januarLouise Marie Janssen-Counotte blir med i styretSonion Holding A/SLouise Marie Janssen-Counotte blir med i styret for Sonion Holding A/S. Christian Salling er fortsatt styremedlem.Se mere
19. januarLouise Marie Janssen-Counotte blir med i styretSonion InvestCo A/SLouise Marie Janssen-Counotte blir med i styret for Sonion InvestCo A/S. Christian Salling er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januarAndreas Morthorst blir med i ledelsenEcho BidCo A/SAndreas Morthorst erstatter Christian Salling i ledelsen for Echo BidCo A/S etter en periode på 7 måneder.Se mere
1. januarOlof Ludvig Enlund blir adm. direktørEcho BidCo A/SOlof Ludvig Enlund blir adm. direktør i Echo BidCo A/S. Christian Salling er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2023Arne Due-Hansen blir med i styretEcho TopCo A/SArne Due-Hansen blir med i styret for Echo TopCo A/S. Christian Salling er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2023Christian Salling forlater styretNovo Invest 2A A/SChristian Salling forlater styret for Novo Invest 2A A/S etter en periode på 2 år.Se mere