25. juniOverskudd på DKK 8,4 mio.ARVID NILSSONS FONDARVID NILSSONS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Schow Madsen er styreleder.Se mere
24. juniUnderskudd på DKK 31 mio.ELSE OG ERIK JØRGENSENS FAMILIEFONDELSE OG ERIK JØRGENSENS FAMILIEFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Schow Madsen er styreleder.Se mere
21. juniUnderskudd på DKK 797.519 ELSE OG ERIK JØRGENSENS ALMENNYTTIGE FONDELSE OG ERIK JØRGENSENS ALMENNYTTIGE FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Schow Madsen er styreleder.Se mere
21. juniChristian Schow Madsen blir ny styrelederEJENDOMSSELSKABET PREDIUM ApSChristian Schow Madsen erstatter Øjvind Hulgaard som styreleder hos EJENDOMSSELSKABET PREDIUM ApS etter en periode på 15 år.Se mere
21. juniChristian Schow Madsen blir ny styrelederELSE OG ERIK JØRGENSENS FAMILIEFONDChristian Schow Madsen erstatter Øjvind Hulgaard som styreleder hos ELSE OG ERIK JØRGENSENS FAMILIEFOND etter en periode på 15 år.Se mere
17. juniChristian Schow Madsen blir med i styretELSE OG ERIK JØRGENSENS ALMENNYTTIGE FONDChristian Schow Madsen blir med i styret for ELSE OG ERIK JØRGENSENS ALMENNYTTIGE FOND.Se mere
2. maiOverskudd på DKK 7.659 EMTF Holding K ApSEMTF Holding K ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Schow Madsen er nestleder i styret.Se mere
2. maiOverskudd på DKK 16 mio.EJNAR OG META THORSENS FONDEJNAR OG META THORSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Schow Madsen er nestleder i styret.Se mere
2. maiUnderskudd på DKK 18 mio.EMTF Holding P/SEMTF Holding P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Schow Madsen er nestleder i styret.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 9,3 mio.ARVID NILSSONS FONDARVID NILSSONS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Schow Madsen er styreleder.Se mere
23. mars 2023Underskudd på DKK 302.000 EJNAR OG META THORSENS FONDEJNAR OG META THORSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Schow Madsen er nestleder i styret.Se mere
23. mars 2023Underskudd på DKK 59 mio.EMTF Holding P/SEMTF Holding P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Schow Madsen er nestleder i styret.Se mere
23. mars 2023Overskudd på DKK 387 EMTF Holding K ApSEMTF Holding K ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Schow Madsen er nestleder i styret.Se mere
17. mars 2023Sanjevan Singh Sanghera blir med i ledelsenVelkomn Komplementar ApSSanjevan Singh Sanghera erstatter Christian Schow Madsen i ledelsen for Velkomn Komplementar ApS etter en periode på 1 uke.Se mere
9. mars 2023Christian Schow Madsen blir med i ledelsenCrystal Komplementar ApSChristian Schow Madsen blir med i ledelsen for Crystal Komplementar ApS.Se mere
9. mars 2023AdresseendringCrystal Komplementar ApSCrystal Komplementar ApS flytter til ny adresse i København K. Christian Schow Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2023Nytt navn: Crystal Komplementar ApSApS STM nr. 6526ApS STM nr. 6526 skifter navn til Crystal Komplementar ApS. Christian Schow Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2022Overskudd på DKK 14 mio.ARVID NILSSONS FONDARVID NILSSONS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christian Schow Madsen er styreleder.Se mere
13. april 2022Overskudd på DKK 21 mio.EJNAR OG META THORSENS FONDEJNAR OG META THORSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christian Schow Madsen er nestleder i styret.Se mere
13. april 2022Underskudd på DKK 6.486 EMTF Holding K ApSEMTF Holding K ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christian Schow Madsen er nestleder i styret.Se mere