4. januarOverskudd på DKK 468.156 C. KRAG ApSC. KRAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Christian Sellebjerg Krag er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2022Overskudd på DKK 149.216 C. KRAG ApSC. KRAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Christian Sellebjerg Krag er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2021Overskudd på DKK 2,1 mio.C. KRAG ApSC. KRAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Christian Sellebjerg Krag er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2020Overskudd på DKK 2,4 mio.C. KRAG ApSC. KRAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Christian Sellebjerg Krag er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2019Overskudd på DKK 630.737 C. KRAG ApSC. KRAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. Christian Sellebjerg Krag er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2019Ny bransje: Fremstilling af andre træprodukter: fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialerC. KRAG ApSTidligere bransje: Administration af fast ejendom på kontraktbasis. Christian Sellebjerg Krag er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2018Overskudd på DKK 717.037 C. KRAG ApSC. KRAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. Christian Sellebjerg Krag er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2017Overskudd på DKK 1,4 mio.C. KRAG ApSC. KRAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september. Christian Sellebjerg Krag er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2017Overskudd på DKK 721.175 C. KRAG ApSC. KRAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Christian Sellebjerg Krag er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2016Overskudd på DKK 0 C. KRAG ApSC. KRAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Christian Sellebjerg Krag er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2015Overskudd på DKK 878.257 C. KRAG ApSC. KRAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Christian Sellebjerg Krag er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2015 · MitFyn.dk VIPHåber på nye lejere til efteråretKrag ApS, som Christian Krag står bag. Les artikkel
15. februar 2014Overskudd på DKK 431.684 C. KRAG ApSC. KRAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Christian Sellebjerg Krag er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2013Overskudd på DKK 162.803 C. KRAG ApSC. KRAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Christian Sellebjerg Krag er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 2013Christian Sellebjerg Krag forlater ledelsenCK PRODUKTION ApSChristian Sellebjerg Krag forlater ledelsen for CK PRODUKTION ApS etter en periode på 13 år.Se mere
12. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortCK PRODUKTION ApSCK PRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Christian Sellebjerg Krag er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortC. KRAG ApSC. KRAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Christian Sellebjerg Krag er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 2011Regnskap for 2010 offentligjortC. KRAG ApSC. KRAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Christian Sellebjerg Krag er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 2011Regnskap for 2010 offentligjortCK PRODUKTION ApSCK PRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Christian Sellebjerg Krag er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2010Regnskap for 2009 offentligjortCK PRODUKTION ApSCK PRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Christian Sellebjerg Krag er medlem af ledelsen.Se mere