22. maiChristian Skagen forlater ledelsenCS INVEST AALBORG ApSChristian Skagen forlater ledelsen for CS INVEST AALBORG ApS etter en periode på 18 år.Se mere
22. maiEndring i eierkretsenCS INVEST AALBORG ApSChristian Skagen er ikke lenger registrert som reell eier av CS INVEST AALBORG ApS.Se mere
11. aprilOverskudd på DKK 318.000 AALBORG BOLIGADMINISTRATION ApSAALBORG BOLIGADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Skagen er medlem av styret.Se mere
10. aprilOverskudd på DKK 2,5 mio.Multi Byg. Aalborg A/SMulti Byg. Aalborg A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Skagen eier 33% av virksomheten.Se mere
10. aprilOverskudd på DKK 19 mio.FAM. SKAGEN-HOLDING A/SFAM. SKAGEN-HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Skagen eier 33% av virksomheten.Se mere
10. aprilOverskudd på DKK 10 mio.MULTI EJENDOMME AALBORG A/SMULTI EJENDOMME AALBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Skagen er medlem av styret.Se mere
10. aprilOverskudd på DKK 6,4 mio.MULTI INVEST. AALBORG A/SMULTI INVEST. AALBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Skagen er medlem av styret.Se mere
10. aprilUnderskudd på DKK 163.000 MULTI-ERHVERVSEJENDOMME A/SMULTI-ERHVERVSEJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Skagen eier 24,7% av virksomheten.Se mere
10. aprilUnderskudd på DKK 712.000 CS INVEST AALBORG ApSCS INVEST AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Skagen er medlem af ledelsen.Se mere
9. aprilUnderskudd på DKK 2,1 mio.DYMAC INVEST A/SDYMAC INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Skagen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
9. aprilOverskudd på DKK 17 mio.MULTI-BOLIG ØST ApSMULTI-BOLIG ØST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Skagen eier 16,5% av virksomheten.Se mere
9. aprilOverskudd på DKK 6,3 mio.C. Skagen Holding Aalborg ApSC. Skagen Holding Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Skagen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2023Christian Skagen blir med i styretAALBORG BOLIGADMINISTRATION ApSChristian Skagen blir med i styret for AALBORG BOLIGADMINISTRATION ApS.Se mere
1. oktober 2023Vibe Møller Pedersen blir med i ledelsenAALBORG BOLIGADMINISTRATION ApSVibe Møller Pedersen erstatter Yvonne Skagen i ledelsen for AALBORG BOLIGADMINISTRATION ApS etter en periode på 27 år. Christian Skagen er medlem av styret.Se mere
23. mai 2023Multi-Byg A/S søger 2 malersvendeMulti Byg. Aalborg A/S · AalborgMulti Byg. Aalborg A/S søger ny medarbejder i Aalborg på fuld tid. Kontaktperson: Jena Chander, Byggeleder. Christian Skagen eier 33% av virksomheten.Se jobopslag
19. april 2023Overskudd på DKK 3,2 mio.Multi Byg. Aalborg A/SMulti Byg. Aalborg A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Skagen eier 33% av virksomheten.Se mere
19. april 2023Overskudd på DKK 3,7 mio.FAM. SKAGEN-HOLDING A/SFAM. SKAGEN-HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Skagen eier 33% av virksomheten.Se mere
14. april 2023Overskudd på DKK 5,8 mio.MULTI INVEST. AALBORG A/SMULTI INVEST. AALBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Skagen er medlem av styret.Se mere
14. april 2023Overskudd på DKK 5,1 mio.MULTI EJENDOMME AALBORG A/SMULTI EJENDOMME AALBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Skagen er medlem av styret.Se mere
14. april 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.DYMAC INVEST A/SDYMAC INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Skagen eier 33,3% av virksomheten.Se mere