1. septemberLars Einar Bærentzen forlater ledelsenSISCON ApSLars Einar Bærentzen forlater ledelsen for SISCON ApS etter en periode på 20 år. Christian Skytt er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. septemberChristian Skytt blir adm. direktørSISCON ApSChristian Skytt blir adm. direktør i SISCON ApS.Se mere
1. septemberEndring i eierkretsenSISCON ApSLars Einar Bærentzen reduserer sitt reelle eierskap av SISCON ApS. Christian Skytt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. augustStiftelse3ACSkytt Invest ApS3ACSkytt Invest ApS stiftes i bransjen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Christian Skytt er medlem af ledelsen.Se mere
21. juniOverskudd på DKK 560.893 3ACSkytt ApS3ACSkytt ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Skytt er medlem af ledelsen.Se mere
17. juniStiftelseCAM Advisory ApSCAM Advisory ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Christian Skytt er medlem af ledelsen.Se mere
13. juniAdresseendringCRESCITA Partners F.M.B.A.CRESCITA Partners F.M.B.A. flytter fra Vejby til Hørsholm. Christian Skytt er styreleder.Se mere
31. maiChristian Skytt blir med i styretCRESCITA Partners F.M.B.A.Christian Skytt blir med i styret for CRESCITA Partners F.M.B.A..Se mere
28. maiChristian Skytt forlater styretHANDSHAKE ERHVERVSDRIVENDE FONDChristian Skytt forlater styret for HANDSHAKE ERHVERVSDRIVENDE FOND etter en periode på 14 år.Se mere
26. maiPaul Hovring Nolan blir med i styretHANDSHAKE ERHVERVSDRIVENDE FONDPaul Hovring Nolan blir med i styret for HANDSHAKE ERHVERVSDRIVENDE FOND. Christian Skytt er fortsatt styreleder.Se mere
23. maiOverskudd på DKK 4,7 mio.HANDSHAKE ERHVERVSDRIVENDE FONDHANDSHAKE ERHVERVSDRIVENDE FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Skytt er styreleder.Se mere
8. maiOverskudd på DKK 294.151 SISCON ApSSISCON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Skytt er medlem av styret.Se mere
6. maiChristian Skytt blir med i styretSISCON ApSChristian Skytt blir med i styret for SISCON ApS.Se mere
26. oktober 2023Christian Skytt slutter som adm. direktørCegal Danmark A/SChristian Skytt slutter som adm. direktør i Cegal Danmark A/S.Se mere
26. oktober 2023Christian Skytt forlater styretCegal Danmark A/SChristian Skytt forlater styret for Cegal Danmark A/S etter en periode på 1 år.Se mere
12. juni 2023Birgitte Fredsby blir med i styretHANDSHAKE ERHVERVSDRIVENDE FONDBirgitte Fredsby blir med i styret for HANDSHAKE ERHVERVSDRIVENDE FOND. Christian Skytt er fortsatt styreleder.Se mere
26. mai 2023Underskudd på DKK 1,2 mio.3ACSkytt ApS3ACSkytt ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Skytt er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2023Underskudd på DKK 6,8 mio.HANDSHAKE ERHVERVSDRIVENDE FONDHANDSHAKE ERHVERVSDRIVENDE FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Skytt er styreleder.Se mere
14. mai 2023Louise Buckens blir med i styretHANDSHAKE ERHVERVSDRIVENDE FONDLouise Buckens blir med i styret for HANDSHAKE ERHVERVSDRIVENDE FOND. Christian Skytt er fortsatt styreleder.Se mere