1. augustAnn Forup Helmich blir med i styretFRANKLY JUICE A/SAnn Forup Helmich blir med i styret for FRANKLY JUICE A/S. Christian Tuxen Bjerrum er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juliAnn Forup Helmich forlater ledelsenFRANKLY JUICE A/SAnn Forup Helmich forlater ledelsen for FRANKLY JUICE A/S etter en periode på 2 år. Christian Tuxen Bjerrum er medlem av styret.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 64.349 Raspberry ApSRaspberry ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Tuxen Bjerrum er medlem af ledelsen.Se mere
15. aprilOverskudd på DKK 342.226 FRANKLY JUICE A/SFRANKLY JUICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Tuxen Bjerrum er medlem av styret.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 312.148 Raspberry ApSRaspberry ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Tuxen Bjerrum er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Underskudd på DKK 3,0 mio.FRANKLY JUICE A/SFRANKLY JUICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Tuxen Bjerrum er medlem av styret.Se mere
1. mai 2023Morten Hellesen blir adm. direktørFRANKLY JUICE A/SMorten Hellesen erstatter Christian Bowall som adm. direktør i FRANKLY JUICE A/S. Christian Tuxen Bjerrum er medlem av styret.Se mere
26. august 2022 · Food SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidig er Christian Tuxen Bjerrum og Morten Hellesen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Ann Forup Helmich og Christian Seiersen (kilde: Les artikkel
23. august 2022 · DetailwatchJuiceselskab henter tidligere Kohberg-direktør til bestyrelseDerudover indtræder også Christian Tuxen Bjerrum, der står bag rådgivningsvirksomheden Christian Bjerrum +, og bestyrelsen består således af ham, stifter Christian Bowall, Morten Hellesen og investoren Rasmus Forup Helmich. Les artikkel
22. august 2022Christian Tuxen Bjerrum blir med i styretFRANKLY JUICE A/SChristian Tuxen Bjerrum blir med i styret for FRANKLY JUICE A/S.Se mere
22. august 2022Ann Forup Helmich blir med i ledelsenFRANKLY JUICE A/SAnn Forup Helmich blir med i ledelsen for FRANKLY JUICE A/S. Christian Tuxen Bjerrum er medlem av styret.Se mere
24. juni 2022Overskudd på DKK 309.632 Raspberry ApSRaspberry ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christian Tuxen Bjerrum er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabRaspberry ApSRaspberry IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Raspberry ApS. Christian Tuxen Bjerrum er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2021Underskudd på DKK 4.429 Raspberry IVSRaspberry IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christian Tuxen Bjerrum er medlem af ledelsen.Se mere
19. januar 2021Christian Tuxen Bjerrum forlater ledelsenLimbic IVSChristian Tuxen Bjerrum forlater ledelsen for Limbic IVS etter en periode på 2 år.Se mere
19. januar 2021Endring i eierkretsenLimbic IVSChristian Tuxen Bjerrum er ikke lenger registrert som reell eier av Limbic IVS.Se mere
15. september 2020Overskudd på DKK 0 Limbic IVSLimbic IVS offentliggjør regnskap for perioden 12. september 2018 til 31. desember 2019. Christian Tuxen Bjerrum er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2020Underskudd på DKK 4.063 Raspberry IVSRaspberry IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Christian Tuxen Bjerrum er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2019Underskudd på DKK 27.477 Raspberry IVSRaspberry IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Christian Tuxen Bjerrum er medlem af ledelsen.Se mere