Mostparken Tølløse ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Vesti Juul Olsen er adm. direktør i virksomheten.
Mostparken Tølløse ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Vesti Juul Olsen er adm. direktør i virksomheten.
Mostparken Tølløse ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christian Vesti Juul Olsen er adm. direktør i virksomheten.
Amalie Woetmann Larsen erstatter Anders Larsen i styret for Mostparken Tølløse ApS etter en periode på 2 år. Christian Vesti Juul Olsen er adm. direktør i virksomheten.
Investi Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. august 2019 til 31. desember 2020. Christian Vesti Juul Olsen eier 33,3% av virksomheten.