17. septemberNytt navn: Aeon Investments ApSAeon Services ApSAeon Services ApS skifter navn til Aeon Investments ApS. Christian Vincens-Heller er medlem af ledelsen.Se mere
1. septemberChristian Vincens-Heller blir med i ledelsenAeon Services ApSChristian Vincens-Heller erstatter Jacob Herborg Nathan i ledelsen for Aeon Services ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
28. maiOverskudd på DKK 0 Reno Holding ApSReno Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Vincens-Heller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. januarTheis Simonsen blir adm. direktørDECARD Denmark ApSTheis Simonsen erstatter Christian Vincens-Heller som adm. direktør i DECARD Denmark ApS.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 0 Reno Holding ApSReno Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. juli 2022 til 31. desember 2022. Christian Vincens-Heller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 518.934 DECARD Denmark ApSDECARD Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. april 2022 til 31. desember 2022. Christian Vincens-Heller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. januar 2023AdresseendringDECARD Denmark ApSDECARD Denmark ApS flytter fra Bagsværd til København NV. Christian Vincens-Heller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. desember 2022Christian Vincens-Heller blir adm. direktørDECARD Denmark ApSChristian Vincens-Heller blir adm. direktør i DECARD Denmark ApS.Se mere
6. juli 2022StiftelseReno Holding ApSReno Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Christian Vincens-Heller er adm. direktør i virksomheten.Se mere