30. augustChristian Weber Jensen blir med i ledelsenC. LARSEN HOLDING ApSChristian Weber Jensen erstatter Claus Larsen i ledelsen for C. LARSEN HOLDING ApS etter en periode på 24 år.Se mere
19. marsAdresseendringC. LARSEN HOLDING ApSC. LARSEN HOLDING ApS flytter fra Odense S til Svendborg. Christian Weber Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
19. marsAdresseendringEFTERSKOLEVEJ 10 ApSEFTERSKOLEVEJ 10 ApS flytter fra Odense S til Svendborg. Christian Weber Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
11. desember 2023Overskudd på DKK 55 mio.C. LARSEN HOLDING ApSC. LARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christian Weber Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
11. desember 2023Underskudd på DKK 302.125 EFTERSKOLEVEJ 10 ApSEFTERSKOLEVEJ 10 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christian Weber Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
7. desember 2023Endring i eierkretsenLARSEN OG IBSEN HOLDING A/SChristian Weber Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av LARSEN OG IBSEN HOLDING A/S.Se mere
7. desember 2023Endring i eierkretsenLerchesvej 2 ApSChristian Weber Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av Lerchesvej 2 ApS.Se mere
7. desember 2023Endring i eierkretsenHANS JØRGENSEN & SØN ENTREPRENØRER A/SChristian Weber Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av HANS JØRGENSEN & SØN ENTREPRENØRER A/S.Se mere
7. desember 2023Endring i eierkretsenCL HOLDING ApSChristian Weber Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av CL HOLDING ApS.Se mere
1. desember 2023Overskudd på DKK 654.457 Lerchesvej 2 ApSLerchesvej 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christian Weber Jensen eier 25,1% av virksomheten.Se mere
1. desember 2023Overskudd på DKK 415.833 HANS JØRGENSEN & SØN ENTREPRENØRER A/SHANS JØRGENSEN & SØN ENTREPRENØRER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christian Weber Jensen eier 25,1% av virksomheten.Se mere
1. desember 2023Overskudd på DKK 50 mio.LARSEN OG IBSEN HOLDING A/SLARSEN OG IBSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christian Weber Jensen eier 25,1% av virksomheten.Se mere
1. desember 2023Endring i eierkretsenCL HOLDING ApSChristian Weber Jensen registrert som reell eier av CL HOLDING ApS.Se mere
1. desember 2023Endring i eierkretsenEFTERSKOLEVEJ 10 ApSChristian Weber Jensen registrert som reell eier av EFTERSKOLEVEJ 10 ApS.Se mere
1. desember 2023Endring i eierkretsenLARSEN OG IBSEN HOLDING A/SChristian Weber Jensen registrert som reell eier av LARSEN OG IBSEN HOLDING A/S.Se mere
1. desember 2023Endring i eierkretsenC. LARSEN HOLDING ApSChristian Weber Jensen registrert som reell eier av C. LARSEN HOLDING ApS.Se mere
1. desember 2023Endring i eierkretsenHANS JØRGENSEN & SØN ENTREPRENØRER A/SChristian Weber Jensen registrert som reell eier av HANS JØRGENSEN & SØN ENTREPRENØRER A/S.Se mere
1. desember 2023Endring i eierkretsenLerchesvej 2 ApSChristian Weber Jensen registrert som reell eier av Lerchesvej 2 ApS.Se mere
11. juli 2023Christian Weber Jensen blir med i styretC. LARSEN HOLDING ApSChristian Weber Jensen blir med i styret for C. LARSEN HOLDING ApS.Se mere
11. juli 2023Christian Weber Jensen blir med i styretEFTERSKOLEVEJ 10 ApSChristian Weber Jensen blir med i styret for EFTERSKOLEVEJ 10 ApS.Se mere