18. juniOverskudd på DKK 411.166 PEOPLEWAY A/SPEOPLEWAY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Wounlund er styreleder.Se mere
15. juniUnderskudd på DKK 7.055 CJ Development ApSCJ Development ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Wounlund er medlem af ledelsen.Se mere
15. juniOverskudd på DKK 130.830 MATTER ApSMATTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Wounlund er medlem af ledelsen.Se mere
5. juniUnderskudd på DKK 3.747 Matter Daughters ApSMatter Daughters ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Wounlund er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. maiOverskudd på DKK 4,7 mio.MOLLER & COMPANY A/SMOLLER & COMPANY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Wounlund er medlem av styret.Se mere
13. maiAdresseendringCJ Development ApSCJ Development ApS flytter til ny adresse i Køge. Christian Wounlund er medlem af ledelsen.Se mere
12. maiAdresseendringMatter Daughters ApSMatter Daughters ApS flytter til ny adresse i Køge. Christian Wounlund er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. maiAdresseendringMATTER ApSMATTER ApS flytter til ny adresse i Køge. Christian Wounlund er medlem af ledelsen.Se mere
23. januarNye navn i ledelsenMOLLER & COMPANY A/S2 nye personer i ledelsen for MOLLER & COMPANY A/S. Christian Wounlund er medlem av styret.Se mere
30. september 2023Klaus Bach Thomsen forlater styretPEOPLEWAY A/SKlaus Bach Thomsen forlater styret for PEOPLEWAY A/S etter en periode på 5 måneder. Christian Wounlund er fortsatt styreleder.Se mere
21. juni 2023Christian Wounlund blir med i styretMOLLER & COMPANY A/SChristian Wounlund blir med i styret for MOLLER & COMPANY A/S.Se mere
8. juni 2023Christian Wounlund forlater styretEjendomsselskabet Herlev Hovedgade A/SChristian Wounlund forlater styret for Ejendomsselskabet Herlev Hovedgade A/S etter en periode på 9 måneder.Se mere
8. juni 2023Martin Scheel Frykmann blir med i ledelsenEjendomsselskabet Herlev Hovedgade A/SMartin Scheel Frykmann erstatter Christian Wounlund i ledelsen for Ejendomsselskabet Herlev Hovedgade A/S etter en periode på 4 år.Se mere
5. juni 2023Underskudd på DKK 12.762 CJ Development ApSCJ Development ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. oktober 2021 til 31. desember 2022. Christian Wounlund er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2023Underskudd på DKK 1.803 Matter Daughters ApSMatter Daughters ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. oktober 2021 til 31. desember 2022. Christian Wounlund er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. mai 2023Overskudd på DKK 15.915 MATTER ApSMATTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Wounlund er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2023Underskudd på DKK 1,0 mio.Andersen Bolig A/SAndersen Bolig A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Wounlund er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2023Klaus Bach Thomsen blir med i styretPEOPLEWAY A/SKlaus Bach Thomsen blir med i styret for PEOPLEWAY A/S. Christian Wounlund er fortsatt styreleder.Se mere
17. mars 2023Overskudd på DKK 2,4 mio.PEOPLEWAY A/SPEOPLEWAY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christian Wounlund er styreleder.Se mere
31. januar 2023AdresseendringMatter Daughters ApSMatter Daughters ApS flytter til ny adresse i Køge. Christian Wounlund er adm. direktør i virksomheten.Se mere