7. november 1999Christiane Nina Estrid Utzon forlater styretDANBIU ApSChristiane Nina Estrid Utzon forlater styret for DANBIU ApS etter en periode på 18 år.Se mere
20. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortDANBIU ApSDANBIU ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Christiane Nina Estrid Utzon er medlem av styret.Se mere
10. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortDANBIU ApSDANBIU ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Christiane Nina Estrid Utzon er medlem av styret.Se mere
12. desember 1996Johan Jonas Willemoes Teilmann blir med i ledelsenDANBIU ApSJohan Jonas Willemoes Teilmann erstatter Grete Katrine Teilmann i ledelsen for DANBIU ApS etter en periode på 15 år. Christiane Nina Estrid Utzon er medlem av styret.Se mere
12. november 1996Regnskap for 1996 offentligjortDANBIU ApSDANBIU ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Christiane Nina Estrid Utzon er medlem av styret.Se mere
11. juli 1990Flere forlater styretDANBIU ApS2 medlemmer forlater styret for DANBIU ApS. Christiane Nina Estrid Utzon er fortsatt styremedlem.Se mere
15. januar 1982Christiane Nina Estrid Utzon blir med i styretDANBIU ApSChristiane Nina Estrid Utzon blir med i styret for DANBIU ApS.Se mere
15. januar 1982Grete Katrine Teilmann blir med i ledelsenDANBIU ApSGrete Katrine Teilmann blir med i ledelsen for DANBIU ApS. Christiane Nina Estrid Utzon er medlem av styret.Se mere
15. januar 1982Ny status NORMALDANBIU ApSTidligere status: Ukjent. Christiane Nina Estrid Utzon er medlem av styret.Se mere