14. februar 2011Christina Gjerka Formann forlater ledelsenBURNBLOCK DANMARK ApSChristina Gjerka Formann forlater ledelsen for BURNBLOCK DANMARK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
10. august 2010Christina Gjerka Formann forlater ledelsenSÆLGERGRUPPEN ApSChristina Gjerka Formann forlater ledelsen for SÆLGERGRUPPEN ApS etter en periode på 3 år.Se mere
10. august 2010Ny status UNDER KONKURSBURNBLOCK DANMARK ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Christina Gjerka Formann er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2010Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSÆLGERGRUPPEN ApSTidligere status: Normal. Christina Gjerka Formann er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2010Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGBURNBLOCK DANMARK ApSTidligere status: Normal. Christina Gjerka Formann er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2010AdresseendringBURNBLOCK DANMARK ApSBURNBLOCK DANMARK ApS flytter fra Valby til Frederiksberg C. Christina Gjerka Formann er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2009Regnskap for 2008 offentligjortBURNBLOCK DANMARK ApSBURNBLOCK DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. september 2008. Christina Gjerka Formann er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2009Regnskap for 2008 offentligjortSÆLGERGRUPPEN ApSSÆLGERGRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2007 til 30. september 2008. Christina Gjerka Formann er medlem af ledelsen.Se mere
18. februar 2009AdresseendringBURNBLOCK DANMARK ApSBURNBLOCK DANMARK ApS flytter fra Frederiksberg C til Valby. Christina Gjerka Formann er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2008Ny bransje: Detailhandel med andre varer i.a.n.BURNBLOCK DANMARK ApSTidligere bransje: Uoplyst. Christina Gjerka Formann er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseSÆLGERGRUPPEN ApSTidligere bransje: Uoplyst. Christina Gjerka Formann er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2007Paw Christian Fælled blir med i styretBURNBLOCK DANMARK ApSPaw Christian Fælled blir med i styret for BURNBLOCK DANMARK ApS. Christina Gjerka Formann er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2007Christina Gjerka Formann blir med i ledelsenSÆLGERGRUPPEN ApSChristina Gjerka Formann erstatter Victor Christoffersen i ledelsen for SÆLGERGRUPPEN ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
19. desember 2007Christina Gjerka Formann blir med i ledelsenBURNBLOCK DANMARK ApSChristina Gjerka Formann erstatter Victor Christoffersen i ledelsen for BURNBLOCK DANMARK ApS etter en periode på 6 måneder.Se mere
19. desember 2007AdresseendringSÆLGERGRUPPEN ApSSÆLGERGRUPPEN ApS flytter fra København K til Frederiksberg C. Christina Gjerka Formann er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2007AdresseendringBURNBLOCK DANMARK ApSBURNBLOCK DANMARK ApS flytter fra København K til Frederiksberg C. Christina Gjerka Formann er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2007Nytt navn: SÆLGERGRUPPEN ApSVICH 9705 ApSVICH 9705 ApS skifter navn til SÆLGERGRUPPEN ApS. Christina Gjerka Formann er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2007Nytt navn: BURNBLOCK DANMARK ApSVICH 9892 ApSVICH 9892 ApS skifter navn til BURNBLOCK DANMARK ApS. Christina Gjerka Formann er medlem af ledelsen.Se mere