14. oktober 2015Christina Kjær forlater ledelsenMINFODPLEJE.DK ApSChristina Kjær forlater ledelsen for MINFODPLEJE.DK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
17. mars 2015AdresseendringMINFODPLEJE.DK ApSMINFODPLEJE.DK ApS flytter fra Søborg til Bagsværd. Christina Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2014Christina Kjær forlater ledelsenRENGOERING.COM/CARE ApSChristina Kjær forlater ledelsen for RENGOERING.COM/CARE ApS etter en periode på 8 år.Se mere
6. juni 2014Underskudd på DKK 44.145 MINFODPLEJE.DK ApSMINFODPLEJE.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Christina Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2014Overskudd på DKK 38.097 CLARA SERVICE GRUPPEN ApSCLARA SERVICE GRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Christina Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
22. oktober 2013AdresseendringMINFODPLEJE.DK ApSMINFODPLEJE.DK ApS flytter fra Bagsværd til Søborg. Christina Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 2013AdresseendringCLARA SERVICE GRUPPEN ApSCLARA SERVICE GRUPPEN ApS flytter fra Bagsværd til Søborg. Christina Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2013Underskudd på DKK 239.560 MINFODPLEJE.DK ApSMINFODPLEJE.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Christina Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2013Overskudd på DKK 324.580 CLARA SERVICE GRUPPEN ApSCLARA SERVICE GRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Christina Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2012Ny bransje: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.MINFODPLEJE.DK ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Christina Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortCLARA SERVICE GRUPPEN ApSCLARA SERVICE GRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Christina Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortMINFODPLEJE.DK ApSMINFODPLEJE.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Christina Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2012Christina Kjær blir med i ledelsenMINFODPLEJE.DK ApSChristina Kjær blir med i ledelsen for MINFODPLEJE.DK ApS.Se mere
8. mai 2012Nytt navn: MINFODPLEJE.DK ApSCLARA 2 ApSCLARA 2 ApS skifter navn til MINFODPLEJE.DK ApS. Christina Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortCLARA SERVICE GRUPPEN ApSCLARA SERVICE GRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Christina Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortCLARA SERVICE GRUPPEN ApSCLARA SERVICE GRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Christina Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2009Brett Skovgaard Pedersen forlater ledelsenCLARA SERVICE GRUPPEN ApSBrett Skovgaard Pedersen forlater ledelsen for CLARA SERVICE GRUPPEN ApS etter en periode på 3 år. Christina Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2009AdresseendringCLARA SERVICE GRUPPEN ApSCLARA SERVICE GRUPPEN ApS flytter til ny adresse i Bagsværd. Christina Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2009AdresseendringCLARA SERVICE GRUPPEN ApSCLARA SERVICE GRUPPEN ApS flytter fra Søborg til Bagsværd. Christina Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortCLARA SERVICE GRUPPEN ApSCLARA SERVICE GRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Christina Kjær er medlem af ledelsen.Se mere