7. juniUnderskudd på DKK 16.294 Commercial Excellence ApSCommercial Excellence ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christina Lang er medlem af ledelsen.Se mere
7. juniUnderskudd på DKK 261.301 Comex Consulting ApSComex Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christina Lang er medlem af ledelsen.Se mere
13. maiEndring i eierkretsenRadiant ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Radiant ApS. Christina Lang er medlem av styret.Se mere
16. aprilOverskudd på DKK 1,4 mio.Radiant ApSRadiant ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christina Lang er medlem av styret.Se mere
16. juni 2023Underskudd på DKK 299.948 Commercial Excellence ApSCommercial Excellence ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christina Lang er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2023Underskudd på DKK 324.158 Comex Consulting ApSComex Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christina Lang er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2023Overskudd på DKK 2,5 mio.Radiant ApSRadiant ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christina Lang er medlem av styret.Se mere
10. mai 2022Overskudd på DKK 18.340 Comex Consulting ApSComex Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christina Lang er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2022Overskudd på DKK 238.755 Commercial Excellence ApSCommercial Excellence ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christina Lang er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 2022Regnskap for 2021 offentligjortRadiant ApSRadiant ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christina Lang er medlem av styret.Se mere
17. februar 2022AdresseendringRadiant ApSRadiant ApS flytter til ny adresse i København K. Christina Lang er medlem av styret.Se mere
10. januar 2022Kasper Krohn Bjerggaard Hansen blir med i styretRadiant ApSKasper Krohn Bjerggaard Hansen blir med i styret for Radiant ApS. Christina Lang er fortsatt styremedlem.Se mere
7. januar 2022Victor Peter Høst forlater styretRadiant ApSVictor Peter Høst forlater styret for Radiant ApS etter en periode på 4 år. Christina Lang er fortsatt styremedlem.Se mere
30. desember 2021Thomas Grue Baruch forlater styretRadiant ApSThomas Grue Baruch forlater styret for Radiant ApS etter en periode på 4 år. Christina Lang er fortsatt styremedlem.Se mere
30. august 2021Endring i eierkretsenRadiant ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av Radiant ApS. Christina Lang er medlem av styret.Se mere
24. mars 2021Underskudd på DKK 7.288 Commercial Excellence ApSCommercial Excellence ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christina Lang er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2021Overskudd på DKK 264.035 Comex Consulting ApSComex Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christina Lang er medlem af ledelsen.Se mere
17. februar 2021Overskudd på DKK 532.351 Radiant ApSRadiant ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christina Lang er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2020Anders Gyldenløve Pedersen blir med i styretRadiant ApSAnders Gyldenløve Pedersen blir med i styret for Radiant ApS. Christina Lang er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juni 2020Ny selskapsform AnpartsselskabCommercial Excellence ApSCommercial Excellence IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Commercial Excellence ApS. Christina Lang er medlem af ledelsen.Se mere