25. september 2018Sara Løkke Borg blir med i styretIDUNA A/SSara Løkke Borg erstatter Christina Louise Schach Skov i styret for IDUNA A/S etter en periode på 42 år.Se mere
25. september 2018Christina Louise Schach Skov forlater ledelsenEJENDOMSSELSKABET IDUNA ApSChristina Louise Schach Skov forlater ledelsen for EJENDOMSSELSKABET IDUNA ApS etter en periode på 19 år.Se mere
25. september 2018Christina Louise Schach Skov forlater ledelsenIDUNA HOLDING ApSChristina Louise Schach Skov forlater ledelsen for IDUNA HOLDING ApS etter en periode på 19 år.Se mere
15. november 2017Endring i eierkretsenIDUNA A/SChristina Louise Schach Skov er ikke lenger registrert som reell eier av IDUNA A/S.Se mere
15. november 2017Endring i eierkretsenIDUNA HOLDING ApSChristina Louise Schach Skov er ikke lenger registrert som reell eier av IDUNA HOLDING ApS.Se mere
15. november 2017Endring i eierkretsenEJENDOMSSELSKABET IDUNA ApSChristina Louise Schach Skov er ikke lenger registrert som reell eier av EJENDOMSSELSKABET IDUNA ApS.Se mere
29. september 2017Overskudd på DKK 338.469 IDUNA HOLDING ApSIDUNA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Christina Louise Schach Skov er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2017Overskudd på DKK 36.109 EJENDOMSSELSKABET IDUNA ApSEJENDOMSSELSKABET IDUNA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Christina Louise Schach Skov er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2017Overskudd på DKK 325.713 IDUNA A/SIDUNA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Christina Louise Schach Skov eier 33,3% av virksomheten.Se mere
7. september 2016Overskudd på DKK 442.256 IDUNA A/SIDUNA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Christina Louise Schach Skov eier 33,3% av virksomheten.Se mere
7. september 2016Overskudd på DKK 156.766 EJENDOMSSELSKABET IDUNA ApSEJENDOMSSELSKABET IDUNA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Christina Louise Schach Skov er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2016Overskudd på DKK 586.385 IDUNA HOLDING ApSIDUNA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Christina Louise Schach Skov er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 2015Underskudd på DKK 273.354 IDUNA A/SIDUNA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2014 til 30. april. Christina Louise Schach Skov eier 33,3% av virksomheten.Se mere
14. oktober 2015Underskudd på DKK 102.148 IDUNA HOLDING ApSIDUNA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2014 til 30. april. Christina Louise Schach Skov er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 2015Overskudd på DKK 58.677 EJENDOMSSELSKABET IDUNA ApSEJENDOMSSELSKABET IDUNA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2014 til 30. april. Christina Louise Schach Skov er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2014Overskudd på DKK 435.614 EJENDOMSSELSKABET IDUNA ApSEJENDOMSSELSKABET IDUNA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Christina Louise Schach Skov er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2014Underskudd på DKK 553.052 IDUNA A/SIDUNA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Christina Louise Schach Skov eier 33,3% av virksomheten.Se mere
30. september 2014Underskudd på DKK 484 IDUNA HOLDING ApSIDUNA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Christina Louise Schach Skov er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2013Underskudd på DKK 55.189 IDUNA A/SIDUNA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2012 til 30. april. Christina Louise Schach Skov eier 33,3% av virksomheten.Se mere
30. august 2013Overskudd på DKK 351.556 IDUNA HOLDING ApSIDUNA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2012 til 30. april. Christina Louise Schach Skov er medlem af ledelsen.Se mere