29. juliUnderskudd på DKK 4,4 mio.EIGHTY-SEVEN ApSEIGHTY-SEVEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christina Rosborg Schledermann er medlem af ledelsen.Se mere
5. juliUnderskudd på DKK 109.226 Baguette Holding ApSBaguette Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christina Rosborg Schledermann er medlem af ledelsen.Se mere
17. maiRegnskap for 2023 offentligjortRewining ApSRewining ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. desember 2023. Christina Rosborg Schledermann er medlem af ledelsen.Se mere
22. marsPeter Jørgen Kodbøl Jørgensen forlater styretEIGHTY-SEVEN ApSPeter Jørgen Kodbøl Jørgensen forlater styret for EIGHTY-SEVEN ApS etter en periode på 1 år. Christina Rosborg Schledermann er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Endring i eierkretsenSCHLEDERMANN ApSChristina Rosborg Schledermann er ikke lenger registrert som reell eier av SCHLEDERMANN ApS.Se mere
29. november 2023AdresseendringEIGHTY-SEVEN ApSEIGHTY-SEVEN ApS flytter fra København Ø til Nordhavn. Christina Rosborg Schledermann er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2023AdresseendringRewining ApSRewining ApS flytter fra København Ø til Nordhavn. Christina Rosborg Schledermann er medlem af ledelsen.Se mere
19. oktober 2023AdresseendringER-ET ApSER-ET ApS flytter fra København Ø til Nordhavn. Christina Rosborg Schledermann er medlem af ledelsen.Se mere
10. oktober 2023StiftelseER-ET ApSER-ET ApS stiftes i bransjen detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet. Christina Rosborg Schledermann er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2023AdresseendringRewining ApSRewining ApS flytter fra Viborg til København Ø. Christina Rosborg Schledermann er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2023Underskudd på DKK 63.640 Rewining ApSRewining ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Christina Rosborg Schledermann er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2023Christina Rosborg Schledermann blir med i ledelsenRewining ApSChristina Rosborg Schledermann erstatter Simon Schledermann Larsen i ledelsen for Rewining ApS etter en periode på 3 år.Se mere
13. september 2023Ny bransje: Ikke-specialiseret engroshandelRewining ApSTidligere bransje: Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler. Christina Rosborg Schledermann er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2023Nytt navn: Rewining ApSEggersgaard Viborg Simon Larsen ApSEggersgaard Viborg Simon Larsen ApS skifter navn til Rewining ApS. Christina Rosborg Schledermann er medlem af ledelsen.Se mere
15. august 2023Endring i eierkretsenEggersgaard Viborg Simon Larsen ApSChristina Rosborg Schledermann registrert som reell eier av Eggersgaard Viborg Simon Larsen ApS.Se mere
17. juli 2023Underskudd på DKK 3,1 mio.EIGHTY-SEVEN ApSEIGHTY-SEVEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christina Rosborg Schledermann er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2023Underskudd på DKK 724.549 Baguette Holding ApSBaguette Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christina Rosborg Schledermann er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2022Flere forlater styretEIGHTY-SEVEN ApS2 medlemmer forlater styret for EIGHTY-SEVEN ApS. Christina Rosborg Schledermann er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2022Nye navn i styretEIGHTY-SEVEN ApS2 nye medlemmer blir med i styret for EIGHTY-SEVEN ApS. Christina Rosborg Schledermann er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2022Nytt navn: EIGHTY-SEVEN ApSKeyclub ApSKeyclub ApS skifter navn til EIGHTY-SEVEN ApS. Christina Rosborg Schledermann er medlem af ledelsen.Se mere