24. juniUnderskudd på DKK 203.516 CAJE Holding ApSCAJE Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christine Wiberg-Lyng er medlem af ledelsen.Se mere
13. februarAdresseendringAAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FONDAAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND flytter fra Nivå til København K. Christine Wiberg-Lyng er medlem af ledelsen.Se mere
17. januarUnderskudd på DKK 19 mio.AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FONDAAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Christine Wiberg-Lyng er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2023Christine Wiberg-Lyng forlater ledelsenCE NT Holding ApSChristine Wiberg-Lyng forlater ledelsen for CE NT Holding ApS etter en periode på 2 uker.Se mere
14. desember 2023Henrik Dahl blir med i styretAAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FONDHenrik Dahl blir med i styret for AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND. Christine Wiberg-Lyng er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023StiftelseCE NT Holding ApSCE NT Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Christine Wiberg-Lyng er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2023Overskudd på DKK 20.313 CAJE Holding ApSCAJE Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christine Wiberg-Lyng er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2022Underskudd på DKK 5,6 mia.AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FONDAAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Christine Wiberg-Lyng er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Underskudd på DKK 59.828 CAJE Holding ApSCAJE Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christine Wiberg-Lyng er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2021Overskudd på DKK 753 mio.AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FONDAAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Christine Wiberg-Lyng er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2021Overskudd på DKK 524.754 CAJE Holding ApSCAJE Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christine Wiberg-Lyng er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2020Overskudd på DKK 4,9 mia.AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FONDAAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Christine Wiberg-Lyng er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2020Christine Wiberg-Lyng blir med i ledelsenAAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FONDChristine Wiberg-Lyng blir med i ledelsen for AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND.Se mere
25. august 2020Underskudd på DKK 12.414 CAJE Holding ApSCAJE Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. august 2018 til 31. desember 2019. Christine Wiberg-Lyng er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2018StiftelseCAJE Holding ApSCAJE Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Christine Wiberg-Lyng er medlem af ledelsen.Se mere