19. juliOverskudd på USD 12 mio.UNIOIL SUPPLY A/SUNIOIL SUPPLY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Christoffer Berg Lassen er medlem av styret.Se mere
19. juliOverskudd på USD 14 mio.A/S DAN-BUNKERING LTDA/S DAN-BUNKERING LTD offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Christoffer Berg Lassen er medlem av styret.Se mere
19. juliOverskudd på USD 494.000 KPI OceanConnect A/SKPI OceanConnect A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Christoffer Berg Lassen er medlem av styret.Se mere
19. juliOverskudd på USD 1,7 mio.BUNKER HOLDING A/SBUNKER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Christoffer Berg Lassen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juliOverskudd på USD 75.000 UNIOIL CARGO A/SUNIOIL CARGO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Christoffer Berg Lassen er medlem av styret.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 580.501 CHBL Holding ApSCHBL Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christoffer Berg Lassen er medlem af ledelsen.Se mere
2. maiUnderskudd på DKK 563.501 CHBL Ejendomme ApSCHBL Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christoffer Berg Lassen eier 25% av virksomheten.Se mere
11. desember 2023StiftelseEjendomsselskabet Mandal Alle 8A-C ApSEjendomsselskabet Mandal Alle 8A-C ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Christoffer Berg Lassen eier 25% av virksomheten.Se mere
1. november 2023Troels Holch Jacobsen blir adm. direktørUNIOIL SUPPLY A/STroels Holch Jacobsen erstatter Kent Larsen som adm. direktør i UNIOIL SUPPLY A/S. Christoffer Berg Lassen er medlem av styret.Se mere
1. november 2023Troels Holch Jacobsen blir adm. direktørUNIOIL CARGO A/STroels Holch Jacobsen erstatter Kent Larsen som adm. direktør i UNIOIL CARGO A/S. Christoffer Berg Lassen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2023Overskudd på USD 169 mio.BUNKER HOLDING A/SBUNKER HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Christoffer Berg Lassen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2023Overskudd på USD 20 mio.UNIOIL SUPPLY A/SUNIOIL SUPPLY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Christoffer Berg Lassen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2023Overskudd på USD 63 mio.A/S DAN-BUNKERING LTDA/S DAN-BUNKERING LTD offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Christoffer Berg Lassen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2023Overskudd på USD 3,4 mio.KPI OceanConnect A/SKPI OceanConnect A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Christoffer Berg Lassen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2023Overskudd på USD 144.000 UNIOIL CARGO A/SUNIOIL CARGO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Christoffer Berg Lassen er medlem av styret.Se mere
27. juni 2023Morten Hultberg Buchgreitz forlater styretBUNKER HOLDING A/SMorten Hultberg Buchgreitz forlater styret for BUNKER HOLDING A/S etter en periode på 9 år. Christoffer Berg Lassen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Underskudd på DKK 670.445 CHBL Ejendomme ApSCHBL Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christoffer Berg Lassen eier 25% av virksomheten.Se mere
26. juni 2023Underskudd på DKK 2,3 mio.CHBL Holding ApSCHBL Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christoffer Berg Lassen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2023Christoffer Berg Lassen blir med i styretUNIOIL CARGO A/SChristoffer Berg Lassen blir med i styret for UNIOIL CARGO A/S.Se mere
19. juni 2023Christoffer Berg Lassen blir med i styretUNIOIL SUPPLY A/SChristoffer Berg Lassen blir med i styret for UNIOIL SUPPLY A/S.Se mere