31. juliChristoffer Meier blir ny styrelederYouandx.com ApSChristoffer Meier erstatter Jesper Munkholm som styreleder hos Youandx.com ApS etter en periode på 3 år.Se mere
20. mai 2019Endring i eierkretsenCMBI HOLDING ApSChristoffer Meier er ikke lenger registrert som reell eier av CMBI HOLDING ApS.Se mere
20. mai 2019Endring i eierkretsenMeierLarsen ApSChristoffer Meier er ikke lenger registrert som reell eier av MeierLarsen ApS.Se mere
4. april 2019Christoffer Meier forlater ledelsenMeierLarsen ApSChristoffer Meier forlater ledelsen for MeierLarsen ApS etter en periode på 8 år.Se mere
4. april 2019Christoffer Meier forlater ledelsenCMBI HOLDING ApSChristoffer Meier forlater ledelsen for CMBI HOLDING ApS etter en periode på 8 år.Se mere
4. april 2019Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGCMBI HOLDING ApSTidligere status: Normal. Christoffer Meier eier 100% av virksomheten.Se mere
4. april 2019Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGMeierLarsen ApSTidligere status: Normal. Christoffer Meier eier 100% av virksomheten.Se mere
4. april 2018Underskudd på DKK 3.795 CMBI HOLDING ApSCMBI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Christoffer Meier er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2018Underskudd på DKK 41.283 MeierLarsen ApSMeierLarsen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Christoffer Meier er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2017Underskudd på DKK 3.766 CMBI HOLDING ApSCMBI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Christoffer Meier er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2017Underskudd på DKK 128.144 MeierLarsen ApSMeierLarsen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Christoffer Meier er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2016Underskudd på DKK 45.127 MeierLarsen ApSMeierLarsen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Christoffer Meier er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2016Underskudd på DKK 6.635 CMBI HOLDING ApSCMBI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Christoffer Meier er medlem af ledelsen.Se mere
24. september 2015Nytt navn: MeierLarsen ApSBOOKCASE.DK ApSBOOKCASE.DK ApS skifter navn til MeierLarsen ApS. Christoffer Meier er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 2015Underskudd på DKK 20.938 BOOKCASE.DK ApSBOOKCASE.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Christoffer Meier er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 2015Underskudd på DKK 16.212 CMBI HOLDING ApSCMBI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Christoffer Meier er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2014Endring i eierkretsenBOOKCASE.DK ApSChristoffer Meier registrert som reell eier av BOOKCASE.DK ApS.Se mere
22. februar 2014Overskudd på DKK 4.625 CMBI HOLDING ApSCMBI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Christoffer Meier er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2014Underskudd på DKK 28.464 BOOKCASE.DK ApSBOOKCASE.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Christoffer Meier er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2013Regnskap for 2012 offentligjortCMBI HOLDING ApSCMBI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. april 2011 til 30. september 2012. Christoffer Meier er medlem af ledelsen.Se mere