26. februarUnderskudd på DKK 468.535 CFWL Holding ApSCFWL Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christopher Franklin Lück er medlem af ledelsen.Se mere
9. februarOverskudd på DKK 745.320 CFWL Holding II ApSCFWL Holding II ApS offentliggjør regnskap for perioden 24. november 2023 til 31. desember 2023. Christopher Franklin Lück er medlem af ledelsen.Se mere
7. februarOverskudd på DKK 807.297 HAUS GROUP ApSHAUS GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christopher Franklin Lück er medlem af ledelsen.Se mere
31. januarOverskudd på DKK 38.412 CFWL ejendomme ApSCFWL ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. april 2023 til 31. desember 2023. Christopher Franklin Lück er medlem af ledelsen.Se mere
1. januarNy bransje: Udlejning af erhvervsejendommeCFWL ejendomme ApSTidligere bransje: Anden udlejning af boliger. Christopher Franklin Lück er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2023StiftelseCFWL Holding II ApSCFWL Holding II ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Christopher Franklin Lück er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2023Christopher Franklin Lück forlater ledelsenBygman ApSChristopher Franklin Lück forlater ledelsen for Bygman ApS etter en periode på 3 år.Se mere
22. november 2023Ny status UNDER KONKURSBygman ApSTidligere status: Normal. Christopher Franklin Lück eier 100% av virksomheten.Se mere
21. september 2023Nytt navn: CFWL ejendomme ApSEjendomsselskabet Kongevejen 253 ApSEjendomsselskabet Kongevejen 253 ApS skifter navn til CFWL ejendomme ApS. Christopher Franklin Lück er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2023StiftelseEjendomsselskabet Kongevejen 253 ApSEjendomsselskabet Kongevejen 253 ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Christopher Franklin Lück er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2023Overskudd på DKK 974.239 CFWL Holding ApSCFWL Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christopher Franklin Lück er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2023Overskudd på DKK 997.345 Bygman ApSBygman ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Christopher Franklin Lück er medlem af ledelsen.Se mere
3. februar 2023Overskudd på DKK 92.823 HAUS GROUP ApSHAUS GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. oktober 2022 til 31. desember 2022. Christopher Franklin Lück er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2023Nytt navn: HAUS GROUP ApSFranklin Byg og Anlæg ApSFranklin Byg og Anlæg ApS skifter navn til HAUS GROUP ApS. Christopher Franklin Lück er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2022StiftelseFranklin Byg og Anlæg ApSFranklin Byg og Anlæg ApS stiftes i bransjen gennemførelse af byggeprojekter. Christopher Franklin Lück er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 2022Overskudd på DKK 288.614 CFWL Holding ApSCFWL Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Christopher Franklin Lück er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 2022Overskudd på DKK 274.936 Bygman ApSBygman ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. mai 2021 til 31. desember 2021. Christopher Franklin Lück er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2021AdresseendringCFWL Holding ApSCFWL Holding ApS flytter til ny adresse i Holte. Christopher Franklin Lück er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2021StiftelseBygman ApSBygman ApS stiftes i bransjen opførelse af bygninger. Christopher Franklin Lück er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 2021Overskudd på DKK 592 CFWL Holding ApSCFWL Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Christopher Franklin Lück er medlem af ledelsen.Se mere