28. juniUnderskudd på DKK 335.087 GPP PERIMETER PROTECTION A/SGPP PERIMETER PROTECTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christopher Galligani Ræder er medlem av styret.Se mere
25. juniUnderskudd på DKK 11.592 Secure Logistics A/SSecure Logistics A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christopher Galligani Ræder er medlem av styret.Se mere
22. aprilNytt navn: Secure Logistics A/SKIBO Alarm A/SKIBO Alarm A/S skifter navn til Secure Logistics A/S. Christopher Galligani Ræder er medlem av styret.Se mere
8. aprilChristopher Galligani Ræder blir med i styretGPP PERIMETER PROTECTION A/SChristopher Galligani Ræder blir med i styret for GPP PERIMETER PROTECTION A/S.Se mere
8. aprilMorten Olesen blir adm. direktørGPP PERIMETER PROTECTION A/SMorten Olesen erstatter Caroline Gunilla Talsma som adm. direktør i GPP PERIMETER PROTECTION A/S. Christopher Galligani Ræder er medlem av styret.Se mere
1. september 2023 · Dagbladet LicitationenNyt fra direktioner og bestyrelser - uge 35Samtidig er Christopher Galligani Ræder indtrådt i bestyrelserne i stedet for Knud Foldschack og Kristian Maan Tokkesdal (kilde: Les artikkel
23. august 2023Christopher Galligani Ræder blir med i styretKIBO Alarm A/SChristopher Galligani Ræder blir med i styret for KIBO Alarm A/S.Se mere
23. august 2023Morten Olesen forlater ledelsenKIBO Alarm A/SMorten Olesen forlater ledelsen for KIBO Alarm A/S etter en periode på 3 år. Christopher Galligani Ræder er medlem av styret.Se mere
23. august 2023Endring i eierkretsenKIBO Alarm A/SLars Kramer er ikke lenger registrert som reell eier av KIBO Alarm A/S. Christopher Galligani Ræder er medlem av styret.Se mere