2. februarStiftelseHalm 80 Holding ApSHalm 80 Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Christopher Vangberg Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2023Overskudd på DKK 8,4 mio.HALM 80. SKALKENDRUP ApSHALM 80. SKALKENDRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christopher Vangberg Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2023Underskudd på DKK 278.075 Halm 80 Ejendomme ApSHalm 80 Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Christopher Vangberg Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2023Christopher Vangberg Jensen blir med i styretHalmselskabet af 2023 ApSChristopher Vangberg Jensen blir med i styret for Halmselskabet af 2023 ApS.Se mere
29. mars 2023StiftelseHalm 80 Ejendomme ApSHalm 80 Ejendomme ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Christopher Vangberg Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2022Overskudd på DKK 6,0 mio.HALM 80. SKALKENDRUP ApSHALM 80. SKALKENDRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Christopher Vangberg Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2021Overskudd på DKK 3,0 mio.HALM 80. SKALKENDRUP ApSHALM 80. SKALKENDRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Christopher Vangberg Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2020Overskudd på DKK 2,2 mio.HALM 80. SKALKENDRUP ApSHALM 80. SKALKENDRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Christopher Vangberg Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. august 2020Jørgen Harald Jensen forlater ledelsenHALM 80. SKALKENDRUP ApSJørgen Harald Jensen forlater ledelsen for HALM 80. SKALKENDRUP ApS etter en periode på 40 år. Christopher Vangberg Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2020Endring i eierkretsenHALM 80. SKALKENDRUP ApSChrista Laura Marri Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av HALM 80. SKALKENDRUP ApS. Christopher Vangberg Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2019Overskudd på DKK 893.601 HALM 80. SKALKENDRUP ApSHALM 80. SKALKENDRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Christopher Vangberg Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2018Overskudd på DKK 1,9 mio.HALM 80. SKALKENDRUP ApSHALM 80. SKALKENDRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Christopher Vangberg Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2017Overskudd på DKK 1,6 mio.HALM 80. SKALKENDRUP ApSHALM 80. SKALKENDRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Christopher Vangberg Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2017Endring i eierkretsenHALM 80. SKALKENDRUP ApSChristopher Vangberg Jensen registrert som reell eier av HALM 80. SKALKENDRUP ApS.Se mere
23. november 2016Overskudd på DKK 954.631 HALM 80. SKALKENDRUP ApSHALM 80. SKALKENDRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Christopher Vangberg Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2016Christopher Vangberg Jensen forlater styretHALM 80. SKALKENDRUP ApSChristopher Vangberg Jensen forlater styret for HALM 80. SKALKENDRUP ApS etter en periode på 3 år.Se mere
22. november 2016Christopher Vangberg Jensen blir med i ledelsenHALM 80. SKALKENDRUP ApSChristopher Vangberg Jensen blir med i ledelsen for HALM 80. SKALKENDRUP ApS.Se mere
4. desember 2015Overskudd på DKK 1,3 mio.HALM 80. SKALKENDRUP ApSHALM 80. SKALKENDRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Christopher Vangberg Jensen er medlem av styret.Se mere
10. desember 2014Overskudd på DKK 138.329 HALM 80. SKALKENDRUP ApSHALM 80. SKALKENDRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Christopher Vangberg Jensen er medlem av styret.Se mere
26. mars 2014Christopher Vangberg Jensen blir med i styretHALM 80. SKALKENDRUP ApSChristopher Vangberg Jensen erstatter Marianne Sørensen Jensen i styret for HALM 80. SKALKENDRUP ApS etter en periode på 22 år.Se mere