15. mai 2013Simon Bækgaard Kristoffersen blir med i ledelsenOPTICA INVEST ApSSimon Bækgaard Kristoffersen erstatter Claes Bo Hansen i ledelsen for OPTICA INVEST ApS etter en periode på 6 år.Se mere
26. januar 2013AdresseendringOPTICA INVEST ApSOPTICA INVEST ApS flytter fra København Ø til København K. Claes Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortOPTICA INVEST ApSOPTICA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Claes Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2012AdresseendringOPTICA INVEST ApSOPTICA INVEST ApS flytter fra København N til København Ø. Claes Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2012Claes Bo Hansen forlater ledelsenBASICS ApSClaes Bo Hansen forlater ledelsen for BASICS ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. juli 2011Nikolaj Piechnik Brandt forlater ledelsenOPTICA INVEST ApSNikolaj Piechnik Brandt forlater ledelsen for OPTICA INVEST ApS etter en periode på 4 år. Claes Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortOPTICA INVEST ApSOPTICA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Claes Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2011Nikolaj Piechnik Brandt forlater ledelsenBASICS ApSNikolaj Piechnik Brandt forlater ledelsen for BASICS ApS etter en periode på 7 måneder. Claes Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2010Ny bransje: Engroshandel med andre husholdningsartiklerBASICS ApSTidligere bransje: Uoplyst. Claes Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juli 2010Claes Bo Hansen blir med i ledelsenBASICS ApSClaes Bo Hansen blir med i ledelsen for BASICS ApS.Se mere
16. juli 2010AdresseendringBASICS ApSBASICS ApS flytter fra København Ø til København N. Claes Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juli 2010Nytt navn: BASICS ApSKR 1626 ApSKR 1626 ApS skifter navn til BASICS ApS. Claes Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortOPTICA INVEST ApSOPTICA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Claes Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortOPTICA INVEST ApSOPTICA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Claes Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortOPTICA INVEST ApSOPTICA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Claes Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2008Nytt navn: OPTICA INVEST ApSSYNSPUNKT SCANDINAVIA ApSSYNSPUNKT SCANDINAVIA ApS skifter navn til OPTICA INVEST ApS. Claes Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Detailhandel med dagligvarer via internetSYNSPUNKT SCANDINAVIA ApSTidligere bransje: Detailhandel fra postordreforretninger. Claes Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2007Ny bransje: Detailhandel fra postordreforretningerSYNSPUNKT SCANDINAVIA ApSTidligere bransje: Urmager- og guldsmedeforretninger. Claes Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2007AdresseendringSYNSPUNKT SCANDINAVIA ApSSYNSPUNKT SCANDINAVIA ApS flytter fra København K til København N. Claes Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2007StiftelseSYNSPUNKT SCANDINAVIA ApSSYNSPUNKT SCANDINAVIA ApS stiftes i bransjen urmager- og guldsmedeforretninger. Claes Bo Hansen er medlem af ledelsen.Se mere