7. mars 2021 · Mester TidendeSe de seneste ændringer i byggeriets bestyrelserClaes Mikael Helmerson er udtrådt som bestyrelsesformand hos Roxtec Denmark ApS. Les artikkel
5. mars 2021 · Building SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerClaes Mikael Helmerson er udtrådt som bestyrelsesformand hos Roxtec Denmark ApS. Les artikkel
1. januar 2021Claes Mikael Helmerson forlater styretROXTEC DENMARK ApSClaes Mikael Helmerson forlater styret for ROXTEC DENMARK ApS etter en periode på 8 år.Se mere
10. oktober 2019Overskudd på DKK 1,7 mio.ROXTEC DENMARK ApSROXTEC DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Claes Mikael Helmerson er styreleder.Se mere
18. september 2018Overskudd på DKK 2,5 mio.ROXTEC DENMARK ApSROXTEC DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Claes Mikael Helmerson er styreleder.Se mere
29. november 2017AdresseendringROXTEC DENMARK ApSROXTEC DENMARK ApS flytter fra Allerød til Hillerød. Claes Mikael Helmerson er styreleder.Se mere
16. august 2017Overskudd på DKK 1,8 mio.ROXTEC DENMARK ApSROXTEC DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Claes Mikael Helmerson er styreleder.Se mere
14. oktober 2016Overskudd på DKK 1,4 mio.ROXTEC DENMARK ApSROXTEC DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Claes Mikael Helmerson er styreleder.Se mere
1. mars 2016Johnny Frederiksen blir adm. direktørROXTEC DENMARK ApSJohnny Frederiksen erstatter Morten Gustavsen som adm. direktør i ROXTEC DENMARK ApS. Claes Mikael Helmerson er styreleder.Se mere
17. september 2015Overskudd på DKK 1,1 mio.ROXTEC DENMARK ApSROXTEC DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Claes Mikael Helmerson er styreleder.Se mere
14. november 2014Overskudd på DKK 1,3 mio.ROXTEC DENMARK ApSROXTEC DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Claes Mikael Helmerson er styreleder.Se mere
23. november 2013Overskudd på DKK 559.867 ROXTEC DENMARK ApSROXTEC DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Claes Mikael Helmerson er styreleder.Se mere
1. august 2013Morten Gustavsen blir adm. direktørROXTEC DENMARK ApSMorten Gustavsen erstatter Hans Erik Olof Dahlén som adm. direktør i ROXTEC DENMARK ApS. Claes Mikael Helmerson er styreleder.Se mere
23. mai 2013Claes Mikael Helmerson blir ny styrelederROXTEC DENMARK ApSClaes Mikael Helmerson erstatter Stig Thomas Orvar Magnusson som styreleder hos ROXTEC DENMARK ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere