6. marsOverskudd på DKK 1,8 mio.KIPLING TRAVEL A/SKIPLING TRAVEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Andreasen er medlem av styret.Se mere
8. mars 2023Overskudd på DKK 1,5 mio.KIPLING TRAVEL A/SKIPLING TRAVEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Andreasen er medlem av styret.Se mere
11. mars 2022Regnskap for 2021 offentligjortKIPLING TRAVEL A/SKIPLING TRAVEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Claus Andreasen er medlem av styret.Se mere
14. mars 2021Underskudd på DKK 3,0 mio.KIPLING TRAVEL A/SKIPLING TRAVEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Claus Andreasen er medlem av styret.Se mere
10. mars 2020Overskudd på DKK 381.217 KIPLING TRAVEL A/SKIPLING TRAVEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Claus Andreasen er medlem av styret.Se mere
26. mars 2019Overskudd på DKK 1,6 mio.KIPLING TRAVEL A/SKIPLING TRAVEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Claus Andreasen er medlem av styret.Se mere
13. mars 2018Overskudd på DKK 467.248 KIPLING TRAVEL A/SKIPLING TRAVEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Claus Andreasen er medlem av styret.Se mere
1. mai 2017Overskudd på DKK 573.619 KIPLING TRAVEL A/SKIPLING TRAVEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Claus Andreasen er medlem av styret.Se mere
27. april 2017Claus Andreasen forlater styretDLR Kredit A/SClaus Andreasen forlater styret for DLR Kredit A/S etter en periode på 4 år.Se mere
25. august 2016Nye navn i styretKIPLING TRAVEL A/S2 nye medlemmer blir med i styret for KIPLING TRAVEL A/S. Claus Andreasen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. juli 2016Regnskap for 2015 offentligjortDLR Kredit A/SDLR Kredit A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Claus Andreasen er medlem av styret.Se mere
28. april 2016Claus Andersen blir med i styretDLR Kredit A/SClaus Andersen erstatter Ole Selch Bak i styret for DLR Kredit A/S etter en periode på 5 år. Claus Andreasen er fortsatt styremedlem.Se mere
8. mars 2016Underskudd på DKK 116.314 KIPLING TRAVEL A/SKIPLING TRAVEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Claus Andreasen er medlem av styret.Se mere
26. juni 2015Regnskap for 2014 offentligjortDLR Kredit A/SDLR Kredit A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Claus Andreasen er medlem av styret.Se mere
1. mai 2015Jens Kristian Anders Møller blir adm. direktørDLR Kredit A/SJens Kristian Anders Møller blir adm. direktør i DLR Kredit A/S. Claus Andreasen er medlem av styret.Se mere
30. april 2015Bent Andersen slutter som adm. direktørDLR Kredit A/SBent Andersen slutter som adm. direktør i DLR Kredit A/S. Claus Andreasen er medlem av styret.Se mere
21. mars 2015Overskudd på DKK 807.609 KIPLING TRAVEL A/SKIPLING TRAVEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Claus Andreasen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2015Michael Jensen blir med i ledelsenDLR Kredit A/SMichael Jensen blir med i ledelsen for DLR Kredit A/S. Claus Andreasen er medlem av styret.Se mere
2. september 2014Regnskap for 2013 offentligjortDLR Kredit A/SDLR Kredit A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Claus Andreasen er medlem av styret.Se mere
4. april 2014Ny selskapsform AktieselskabKIPLING TRAVEL A/SKIPLING TRAVEL ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til KIPLING TRAVEL A/S. Claus Andreasen er medlem av styret.Se mere