STIFTELSEN OLGA OG J.C TEILMANN'S MINDE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Claus Bardeleben er medlem av styret.
STIFTELSEN OLGA OG J.C TEILMANN'S MINDE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Claus Bardeleben er medlem av styret.