11. november 2022Claus Bech Nielsen forlater styretJEFO HOLDING ApSClaus Bech Nielsen forlater styret for JEFO HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
2. november 2022Claus Bech Nielsen forlater styretJefo Group ApSClaus Bech Nielsen forlater styret for Jefo Group ApS etter en periode på 2 år.Se mere
2. november 2022Claus Bech Nielsen forlater styretEJENDOMSSELSKABET 5 AX TÅSTRUP A/SClaus Bech Nielsen forlater styret for EJENDOMSSELSKABET 5 AX TÅSTRUP A/S etter en periode på 2 år.Se mere
25. november 2021Overskudd på DKK 2,0 mio.JEFO HOLDING ApSJEFO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Claus Bech Nielsen er medlem av styret.Se mere
25. november 2021Overskudd på DKK 1,4 mio.EJENDOMSSELSKABET 5 AX TÅSTRUP A/SEJENDOMSSELSKABET 5 AX TÅSTRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Claus Bech Nielsen er medlem av styret.Se mere
25. november 2021Overskudd på DKK 26.879 Jefo Group A/SJefo Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Claus Bech Nielsen er medlem av styret.Se mere
27. november 2020Overskudd på DKK 3,9 mio.EJENDOMSSELSKABET 5 AX TÅSTRUP A/SEJENDOMSSELSKABET 5 AX TÅSTRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Claus Bech Nielsen er medlem av styret.Se mere
27. november 2020Overskudd på DKK 4,2 mio.JEFO HOLDING ApSJEFO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Claus Bech Nielsen er medlem av styret.Se mere
27. november 2020Overskudd på DKK 65.844 Jefo Group A/SJefo Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Claus Bech Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2020Claus Bech Nielsen blir med i styretEJENDOMSSELSKABET 5 AX TÅSTRUP A/SClaus Bech Nielsen blir med i styret for EJENDOMSSELSKABET 5 AX TÅSTRUP A/S.Se mere
1. juli 2020Claus Bech Nielsen blir med i styretJefo Group A/SClaus Bech Nielsen blir med i styret for Jefo Group A/S.Se mere
1. juli 2020Claus Bech Nielsen blir med i styretJEFO HOLDING ApSClaus Bech Nielsen blir med i styret for JEFO HOLDING ApS.Se mere
19. januar 2018Claus Bech Nielsen forlater styretJEFO Administration ApSClaus Bech Nielsen forlater styret for JEFO Administration ApS etter en periode på 13 år.Se mere
19. januar 2018Jens Folmer Søren Olsen blir med i ledelsenJEFO Administration ApSJens Folmer Søren Olsen erstatter Claus Bech Nielsen i ledelsen for JEFO Administration ApS etter en periode på 13 år.Se mere
27. desember 2017Endring i eierkretsenPARTNER SPORT & FRITID ApSJens Folmer Søren Olsen registrert som reell eier av PARTNER SPORT & FRITID ApS. Claus Bech Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2017Underskudd på DKK 824.168 PARTNER SPORT & FRITID ApSPARTNER SPORT & FRITID ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Claus Bech Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2016Underskudd på DKK 177.930 PARTNER SPORT & FRITID ApSPARTNER SPORT & FRITID ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Claus Bech Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2015Underskudd på DKK 229.805 PARTNER SPORT & FRITID ApSPARTNER SPORT & FRITID ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Claus Bech Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2014Underskudd på DKK 170.661 PARTNER SPORT & FRITID ApSPARTNER SPORT & FRITID ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Claus Bech Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortPARTNER SPORT & FRITID ApSPARTNER SPORT & FRITID ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Claus Bech Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere