12. juniJonas Dahlgaard Pedersen blir med i styretCITY VEJLEJonas Dahlgaard Pedersen erstatter Jesper Frits Østergaard Nielsen i styret for CITY VEJLE etter en periode på 3 måneder. Claus Brændgaard Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. marsErstatning i styretCITY VEJLE4 endringer i styret for CITY VEJLE. Claus Brændgaard Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. januarOverskudd på DKK 368.661 CBH Holding Horsens ApSCBH Holding Horsens ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Claus Brændgaard Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2023AdresseendringCBH Holding Horsens ApSCBH Holding Horsens ApS flytter til ny adresse i Horsens. Claus Brændgaard Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2023Erstatning i styretCITY VEJLE4 endringer i styret for CITY VEJLE. Claus Brændgaard Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. november 2022 · Horsens FolkebladNedgang på bundlinjen: Virksomhed i Horsens går fra overskud til underskudVirksomheden ledes af direktør Claus Brændgaard Hansen. Les artikkel
16. november 2022Underskudd på DKK 627.195 CBH Holding Horsens ApSCBH Holding Horsens ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Claus Brændgaard Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2022Nisanthi Thiyaharajah forlater styretCITY VEJLENisanthi Thiyaharajah forlater styret for CITY VEJLE etter en periode på 5 måneder. Claus Brændgaard Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. april 2022Nisanthi Thiyaharajah blir med i styretCITY VEJLENisanthi Thiyaharajah blir med i styret for CITY VEJLE. Claus Brændgaard Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2021Søren Grunnet forlater styretCITY VEJLESøren Grunnet forlater styret for CITY VEJLE etter en periode på 2 år. Claus Brændgaard Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. november 2021Overskudd på DKK 586.872 CBH Holding Horsens ApSCBH Holding Horsens ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Claus Brændgaard Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2020Overskudd på DKK 126.543 CBH Holding Horsens ApSCBH Holding Horsens ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Claus Brændgaard Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2020Jeanett Høg Jørgensen blir med i styretAgrofond A/SJeanett Høg Jørgensen erstatter Claus Brændgaard Hansen i styret for Agrofond A/S etter en periode på 1 år.Se mere
24. mars 2020Nye navn i styretCITY VEJLE6 nye medlemmer blir med i styret for CITY VEJLE. Claus Brændgaard Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. mars 2020Flere forlater styretCITY VEJLE7 medlemmer forlater styret for CITY VEJLE. Claus Brændgaard Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. januar 2020Marianne Nymand Jeppesen forlater ledelsenCITY VEJLEMarianne Nymand Jeppesen forlater ledelsen for CITY VEJLE etter en periode på 4 år. Claus Brændgaard Hansen er medlem av styret.Se mere
6. januar 2020Nytt navn: Agrofond A/SDANSK FARM MANAGEMENT A/SDANSK FARM MANAGEMENT A/S skifter navn til Agrofond A/S. Claus Brændgaard Hansen er medlem av styret.Se mere
5. desember 2019Overskudd på DKK 217.659 CBH Holding Horsens ApSCBH Holding Horsens ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. Claus Brændgaard Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2019Claus Brændgaard Hansen blir med i styretDANSK FARM MANAGEMENT A/SClaus Brændgaard Hansen erstatter Torben Andersen i styret for DANSK FARM MANAGEMENT A/S etter en periode på 2 år.Se mere
18. mars 2019Erstatning i styretCITY VEJLE4 endringer i styret for CITY VEJLE. Claus Brændgaard Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere