27. septemberOverskudd på DKK 321.297 HCH A/SHCH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Claus Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. septemberUnderskudd på DKK 442.365 HC PROJECTS A/SHC PROJECTS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Claus Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. septemberNytt navn: MyDefence Group ApSRevelio BidCo ApSRevelio BidCo ApS skifter navn til MyDefence Group ApS. Claus Christensen er styreleder.Se mere
26. augustClaus Christensen forlater styretWBR ApSClaus Christensen forlater styret for WBR ApS etter en periode på 3 år.Se mere
17. juliKim Mose Godiksen blir ny styrelederGODIK ApSKim Mose Godiksen erstatter Claus Christensen som styreleder hos GODIK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
6. juliUnderskudd på DKK 1,8 mio.Danphone A/SDanphone A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Christensen er styreleder.Se mere
1. juliClaus Christensen blir med i styretRevelio HoldCo ApSClaus Christensen blir med i styret for Revelio HoldCo ApS.Se mere
1. juliClaus Christensen blir med i styretRevelio BidCo ApSClaus Christensen blir med i styret for Revelio BidCo ApS.Se mere
1. juliNye navn i styretMyDefence A/S4 nye medlemmer blir med i styret for MyDefence A/S. Claus Christensen er fortsatt styreleder.Se mere
30. juniClaus Christensen forlater styretVenue POS A/SClaus Christensen forlater styret for Venue POS A/S etter en periode på 4 år.Se mere
30. juniClaus Christensen forlater styretVenue Manager A/SClaus Christensen forlater styret for Venue Manager A/S etter en periode på 7 år.Se mere
29. juniOverskudd på DKK 12 mio.GODIK ApSGODIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Christensen er styreleder.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 13 mio.HESA HOLDING A/SHESA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2023 til 31. januar. Claus Christensen er styreleder.Se mere
31. maiErstatning i styretMyDefence A/S8 endringer i styret for MyDefence A/S. Claus Christensen er fortsatt styreleder.Se mere
14. maiOverskudd på DKK 995.880 AARESTRUP VÆRKTØJS- OG MASKINFABRIK A/SAARESTRUP VÆRKTØJS- OG MASKINFABRIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Christensen er styreleder.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 1,7 mio.Audio Group Denmark Holding A/SAudio Group Denmark Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Christensen er styreleder.Se mere
2. maiOverskudd på DKK 11 mio.STRØM HANSEN A/SSTRØM HANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2023 til 31. januar. Claus Christensen er styreleder.Se mere
30. aprilOverskudd på DKK 1,5 mio.HESA EJENDOMME A/SHESA EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2023 til 31. januar. Claus Christensen er styreleder.Se mere
29. aprilOverskudd på DKK 5,7 mio.Audio Group Denmark ApSAudio Group Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Christensen er styreleder.Se mere
22. aprilLars Johansson blir ny styrelederCombine A/SLars Johansson erstatter Claus Christensen som styreleder hos Combine A/S etter en periode på 7 år.Se mere