23. aprilNytt navn: Claus Due Finans ApSC.D. Holding III ApSC.D. Holding III ApS skifter navn til Claus Due Finans ApS. Claus Due er medlem af ledelsen.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 1,7 mio.Claus Due Group ApSClaus Due Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Due er medlem af ledelsen.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 1,9 mio.C.D. Holding III ApSC.D. Holding III ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Due er medlem af ledelsen.Se mere
16. aprilUnderskudd på DKK 2,0 mio.GUNNER DUE BILER KØGE A/SGUNNER DUE BILER KØGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Due eier 40% av virksomheten.Se mere
16. aprilOverskudd på DKK 226.911 GUNNER DUE BILER ROSKILDE A/SGUNNER DUE BILER ROSKILDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Due eier 26,7% av virksomheten.Se mere
15. aprilUnderskudd på DKK 1,7 mio.Gunner Due Biler Slagelse ApSGunner Due Biler Slagelse ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Due eier 40% av virksomheten.Se mere
15. aprilOverskudd på DKK 1,5 mio.GUNNER DUE EJENDOMME ApSGUNNER DUE EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Due eier 40% av virksomheten.Se mere
5. marsOverskudd på DKK 181.013 CD Group Holding ApSCD Group Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Due er medlem av styret.Se mere
5. marsOverskudd på DKK 79.216 Frederik Due Group Holding ApSFrederik Due Group Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Due er medlem av styret.Se mere
26. februarFrederik Due blir med i styretGUNNER DUE BILER KØGE A/SFrederik Due blir med i styret for GUNNER DUE BILER KØGE A/S. Claus Due eier 40% av virksomheten.Se mere
26. februarFrederik Due blir med i styretGUNNER DUE EJENDOMME ApSFrederik Due blir med i styret for GUNNER DUE EJENDOMME ApS. Claus Due eier 40% av virksomheten.Se mere
26. februarFrederik Due blir med i styretGunner Due Biler Slagelse ApSFrederik Due blir med i styret for Gunner Due Biler Slagelse ApS. Claus Due eier 40% av virksomheten.Se mere
6. februarOverskudd på DKK 290.115 Køge Park Lounge A/SKøge Park Lounge A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Claus Due er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2023Claus Due blir med i styretCD Group Holding ApSClaus Due blir med i styret for CD Group Holding ApS.Se mere
16. oktober 2023Nytt navn: CD Group Holding ApSChristian Due Holding ApSChristian Due Holding ApS skifter navn til CD Group Holding ApS. Claus Due er medlem av styret.Se mere
10. oktober 2023Claus Due blir med i styretFrederik Due Group Holding ApSClaus Due blir med i styret for Frederik Due Group Holding ApS.Se mere
1. mai 2023Nytt navn: Claus Due Group ApSC.D. Holding I ApSC.D. Holding I ApS skifter navn til Claus Due Group ApS. Claus Due er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2023Overskudd på DKK 1,7 mio.C.D. Holding III ApSC.D. Holding III ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Due er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2023Underskudd på DKK 2,8 mio.Claus Due Holding ApSClaus Due Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Due er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2023Underskudd på DKK 3,5 mio.C.D. Holding I ApSC.D. Holding I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Claus Due er medlem af ledelsen.Se mere