4. juliUnderskudd på DKK 7,7 mio.Tscherning Beton A/STscherning Beton A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Claus Gade er medlem af ledelsen.Se mere
19. marsKarsten Søderberg blir ny styrelederTscherning Beton A/SKarsten Søderberg erstatter Mette Skøt som styreleder hos Tscherning Beton A/S etter en periode på 2 år. Claus Gade er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2023Underskudd på DKK 17.544 C Gade Holding ApSC Gade Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Claus Gade er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2023Overskudd på DKK 196.439 Tscherning Beton A/STscherning Beton A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Claus Gade er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2022Underskudd på DKK 21.570 C Gade Holding ApSC Gade Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Claus Gade er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 2,9 mio.Tscherning Beton A/STscherning Beton A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Claus Gade er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2022Erstatning i styretTscherning Beton A/S3 endringer i styret for Tscherning Beton A/S. Claus Gade er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2021Underskudd på DKK 14.058 C Gade Holding ApSC Gade Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Claus Gade er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2021Overskudd på DKK 2,2 mio.Tscherning Beton A/STscherning Beton A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Claus Gade er medlem af ledelsen.Se mere
15. juli 2020Overskudd på DKK 118.341 C Gade Holding ApSC Gade Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. august 2019 til 30. april. Claus Gade er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2020Overskudd på DKK 604.585 Tscherning Beton A/STscherning Beton A/S offentliggjør regnskap for perioden 29. august 2019 til 30. april. Claus Gade er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2020Ole Bartels forlater styretTscherning Beton A/SOle Bartels forlater styret for Tscherning Beton A/S etter en periode på 6 måneder. Claus Gade er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2019Endring i eierkretsenTscherning Beton A/SClaus Gade reduserer sitt reelle eierskap av Tscherning Beton A/S.Se mere
22. november 2019Ole Bartels blir med i styretTscherning Beton A/SOle Bartels blir med i styret for Tscherning Beton A/S. Claus Gade er medlem af ledelsen.Se mere
29. august 2019StiftelseTscherning Beton A/STscherning Beton A/S stiftes i bransjen anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Claus Gade er medlem af ledelsen.Se mere
27. august 2019StiftelseC Gade Holding ApSC Gade Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Claus Gade er medlem af ledelsen.Se mere