7. november 2023Claus Henriksen forlater ledelsenClaus Henriksen ApSClaus Henriksen forlater ledelsen for Claus Henriksen ApS etter en periode på 7 år.Se mere
7. november 2023Endring i eierkretsenClaus Henriksen ApSClaus Henriksen er ikke lenger registrert som reell eier av Claus Henriksen ApS.Se mere
6. januar 2023Underskudd på DKK 6.429 Claus Henriksen ApSClaus Henriksen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Claus Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2022AdresseendringDanske Pensionsmæglere I/SDanske Pensionsmæglere I/S flytter fra Odense SV til Odense C. Claus Henriksen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
12. desember 2021Underskudd på DKK 2.750 Claus Henriksen ApSClaus Henriksen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Claus Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabClaus Henriksen ApSClaus Henriksen IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Claus Henriksen ApS. Claus Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 2021AdresseendringDanske Pensionsmæglere I/SDanske Pensionsmæglere I/S flytter fra Odense NV til Odense SV. Claus Henriksen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. januar 2021Endring i eierkretsenDanske Pensionsmæglere I/SClaus Henriksen øker sitt reelle eierskap av Danske Pensionsmæglere I/S.Se mere
17. desember 2020Underskudd på DKK 2.781 Claus Henriksen IVSClaus Henriksen IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Claus Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
22. oktober 2020AdresseendringDanske Pensionsmæglere I/SDanske Pensionsmæglere I/S flytter fra Søndersø til Odense NV. Claus Henriksen eier 25% av virksomheten.Se mere
1. september 2020AdresseendringAWM I/SAWM I/S flytter fra Roskilde til Søndersø. Claus Henriksen eier 8% av virksomheten.Se mere
19. februar 2020Endring i eierkretsenAWM I/S2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av AWM I/S. Claus Henriksen eier fortsat 8% av virksomheten.Se mere
27. januar 2020AdresseendringAWM I/SAWM I/S flytter fra Søndersø til Roskilde. Claus Henriksen eier 8% av virksomheten.Se mere
3. desember 2019Underskudd på DKK 2.500 Claus Henriksen IVSClaus Henriksen IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Claus Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2019Nytt navn: AWM I/SAMW I/SAMW I/S skifter navn til AWM I/S. Claus Henriksen eier 8% av virksomheten.Se mere
20. juni 2019StiftelseAMW I/SAMW I/S stiftes i bransjen andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring. Claus Henriksen eier 8% av virksomheten.Se mere
8. mars 2019AdresseendringDanske Pensionsmæglere I/SDanske Pensionsmæglere I/S flytter fra Odense C til Søndersø. Claus Henriksen eier 25% av virksomheten.Se mere
21. februar 2019AdresseendringDanske Pensionsmæglere I/SDanske Pensionsmæglere I/S flytter fra Søndersø til Odense C. Claus Henriksen eier 25% av virksomheten.Se mere
5. februar 2019AdresseendringDanske Pensionsmæglere I/SDanske Pensionsmæglere I/S flytter fra Odense C til Søndersø. Claus Henriksen eier 25% av virksomheten.Se mere
3. januar 2019Underskudd på DKK 2.623 Claus Henriksen IVSClaus Henriksen IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018. Claus Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere