11. januarOverskudd på DKK 148.361 CLAUS HØEG OLSEN HOLDING ApSCLAUS HØEG OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Claus Høeg Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2023Underskudd på DKK 20.948 ZESO Consulting ApSZESO Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Claus Høeg Olsen eier 25% av virksomheten.Se mere
6. desember 2023Overskudd på DKK 346.118 ZESO ALLIANCE A/SZESO ALLIANCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Claus Høeg Olsen eier 25% av virksomheten.Se mere
6. desember 2023Overskudd på DKK 375.210 ZESO ARCHITECTS A/SZESO ARCHITECTS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Claus Høeg Olsen eier 25% av virksomheten.Se mere
26. januar 2023Endring i eierkretsenZESO NEW PARTNER ApSClaus Høeg Olsen er ikke lenger registrert som reell eier av ZESO NEW PARTNER ApS.Se mere
20. desember 2022Overskudd på DKK 996.459 CLAUS HØEG OLSEN HOLDING ApSCLAUS HØEG OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Claus Høeg Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2022Endring i eierkretsenZESO ARCHITECTS A/SClaus Høeg Olsen reduserer sitt reelle eierskap av ZESO ARCHITECTS A/S.Se mere
15. desember 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.ZESO NEW PARTNER ApSZESO NEW PARTNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Claus Høeg Olsen eier 25% av virksomheten.Se mere
15. desember 2022Overskudd på DKK 3,1 mio.ZESO ALLIANCE A/SZESO ALLIANCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Claus Høeg Olsen eier 25% av virksomheten.Se mere
15. desember 2022Underskudd på DKK 8.549 ZESO Consulting ApSZESO Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Claus Høeg Olsen eier 25% av virksomheten.Se mere
15. desember 2022Overskudd på DKK 3,4 mio.ZESO ARCHITECTS A/SZESO ARCHITECTS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Claus Høeg Olsen eier 25,8% av virksomheten.Se mere
10. mars 2022Overskudd på DKK 589.842 ZESO ARCHITECTS A/SZESO ARCHITECTS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Claus Høeg Olsen eier 25,8% av virksomheten.Se mere
10. mars 2022Overskudd på DKK 555.200 ZESO ALLIANCE A/SZESO ALLIANCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Claus Høeg Olsen eier 25% av virksomheten.Se mere
8. mars 2022Overskudd på DKK 420.903 CLAUS HØEG OLSEN HOLDING ApSCLAUS HØEG OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Claus Høeg Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2022Overskudd på DKK 271.274 ZESO NEW PARTNER ApSZESO NEW PARTNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Claus Høeg Olsen eier 25% av virksomheten.Se mere
7. mars 2022Underskudd på DKK 3.977 ZESO Consulting ApSZESO Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Claus Høeg Olsen eier 25% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2021Endring i eierkretsenZESO Consulting ApSColm Morgan registrert som reell eier av ZESO Consulting ApS. Claus Høeg Olsen eier fortsat 25% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2021Endring i eierkretsenZESO ARCHITECTS A/SColm Morgan registrert som reell eier av ZESO ARCHITECTS A/S. Claus Høeg Olsen eier fortsat 25,8% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2021Endring i eierkretsenZESO NEW PARTNER ApSColm Morgan registrert som reell eier av ZESO NEW PARTNER ApS. Claus Høeg Olsen eier fortsat 25% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2021Endring i eierkretsenZESO ALLIANCE A/SColm Morgan registrert som reell eier av ZESO ALLIANCE A/S. Claus Høeg Olsen eier fortsat 25% av virksomheten.Se mere